KRS 0000208569
NIP5213290958
REGON01574120700000
Nazwa"EAST MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaEAST MANAGEMENT POLSKA
Data rejestracji 27 maj 2004 (20 lat temu) 27 maj 2004
Data usunięcia 15 mar 2016 15 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213290958
data rejestracji 09 cze 2004
status Czynny
45203000451110000003945740
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
17114010100000502753001021
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
18114010100000502753001003
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
59203000453110000000368620
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
72114010100000502753001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
45114010100000502753001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHKRZYSZTOF EUGENIUSZ ŻYTO
Prokurent
2005-09-21
2013-11-26
SAMOISTNA
JACEK KRZYSZTOF SOBCZAK
Prokurent
2004-05-27
2005-09-21
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN RYWIN
Beneficjent
GRZEGORZ ANDRZEJ MALAWSKI
zgłaszający - członek zarządu
EAST MANAGEMENT LTD.
Wspólnik
2004-05-27
2009-09-11
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ.
CORTINA INVEST GROUP LIMITED
Wspólnik
2009-09-11
2011-07-18
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁOTYCH
EMP INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2011-07-18
2015-02-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
SOLTER CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2015-02-06
2015-05-21
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500 ZŁ
147487560
SOLTER LUX
Wspólnik
2015-05-21
2016-03-15
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,- ZŁOTYCH
MARCIN RYWIN
Beneficjent
MARCIN RYWIN POSIADA POWYŻEJ 25% CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SOLTER CAPITAL FIZAN Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SOLTER 11 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZAJĄCEGO.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARBARA DĄBROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-27
2016-03-15
GRZEGORZ ANDRZEJ MALAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-21
2016-03-15
2004-05-27
2007-02-22
MARYNARSKA, 11, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie