KRS 0000561003
NIP5213290958
REGON01574120700000
NazwaEAST MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaEAST MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 cze 2015 (9 lat temu) 01 cze 2015
Data usunięcia 17 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5213290958
data rejestracji 09 cze 2004
status Czynny
45203000451110000003945740
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
17114010100000502753001021
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
18114010100000502753001003
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
59203000453110000000368620
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
72114010100000502753001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
45114010100000502753001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #45 BUDOWNICTWO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAMARCIN RYWIN
Beneficjent
GRZEGORZ ANDRZEJ MALAWSKI
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2015-06-01
2018-04-17
14603594000000
SOLTER LUX SCSP
Wspólnik
2015-06-01
2017-03-22
MARCIN RYWIN
Beneficjent
MARCIN RYWIN POSIADA POWYŻEJ 25% CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SOLTER CAPITAL FIZAN Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SOLTER 11 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZAJĄCEGO.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU, GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, DZIAŁA ONA ZA POŚREDNICTWEM SWOICH ORGANÓW, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI JEJ STATUTU, UMOWY LUB INNEGO WŁAŚCIWEGO DOKUMENTU. KOMANDYTARIUSZ MOZĘ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST EAST MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. OSOBY REPREZENTUJĄCE KOMPLEMENTARIUSZA: BARBARA DĄBROWSKA - PREZES ZARZĄDU; ARTUR ERYK UNGIER - WICEPREZES ZARZĄDU; GRZEGORZ ANDRZEJ MALAWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2015-06-01
2018-04-17
14603594000000
2015-06-01
2017-08-28
UL. FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie