KRS 0000589547
NIP7010473235
REGON36105495000000
NazwaBAK MARIAN OWERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBAK MARIAN OWERKO
Data rejestracji 11 gru 2015 (9 lat temu) 11 gru 2015
Data usunięcia 25 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010473235
data rejestracji 01 mar 2016
status Czynny
48203000451110000002846870
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJARTUR ERYK UNGIER
Beneficjent
MARIAN BOGDAN OWERKO
Beneficjent
ARTUR ERYK UNGIER
zgłaszający - wspólnik spółki
MARIAN BOGDAN OWERKO
Wspólnik
2015-12-11
2016-07-04
2.875 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 143.750,00 ZŁ
ARTUR ERYK UNGIER
Wspólnik
2015-12-11
2016-07-04
1.125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.250,00 ZŁ
SOLTER CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2016-07-04
2017-03-16
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
147487560
SOLTER LUX SCSP
Wspólnik
2017-03-16
2018-05-25
3.995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199.750,00 ZŁ
ARTUR ERYK UNGIER
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MARIAN BOGDAN OWERKO
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MARIAN OWERKO POSIADA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W UNO CAPITAL SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM ZGŁASZAJĄCEGO
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY.
MARIAN BOGDAN OWERKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-11
2018-05-25
ARTUR ERYK UNGIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-11
2018-05-25
2015-12-11
2017-09-29
UL. FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie