KRS 0000039396
REGON01227209000000
NazwaUNO FRESCO TRADEX SP. Z O. O.
Krótka nazwaUNO FRESCO TRADEX SP. Z O. O.
Data rejestracji 30 sie 2001 (23 lata temu) 30 sie 2001
Data usunięcia 31 mar 2006 31 mar 2006
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BAKALIOWA, 1, MOŚCISKA, 05-080, IZABELIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #151 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #2212 WYDAWANIE GAZET #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440 REKLAMA #7482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9262 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMELŻBIETA MARCINIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-12
2006-03-31
JAROSŁAW NIKOŁAJUK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-12
2006-03-31
BARBARA DĄBROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-12
2006-03-31
PAWEŁ OLGIERD PORUSZEK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-12
2006-03-31
MARIAN BOGDAN OWERKO
Wspólnik
2001-08-30
2006-03-31
6.473 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 323.650 ZŁOTYCH
ARTUR ERYK UNGIER
Wspólnik
2001-08-30
2006-03-31
3.285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 164.250 ZŁOTYCH
PAWEŁ OLGIERD PORUSZEK
Wspólnik
2001-08-30
2005-03-24
339 UDZIAŁÓW 16950 PLN
ELŻBIETA MARCINIAK
Wspólnik
2001-08-30
2006-03-31
2.369 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 118.450 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF TOMASZ MARCINIAK
Wspólnik
2001-08-30
2006-03-31
2.369 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 118.450 ZŁOTYCH
BELINE INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2005-08-12
2006-03-31
4.670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 233.500 ZŁOTYCH
JAROSŁAW NIKOŁAJUK
Wspólnik
2001-08-30
2005-08-12
3620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 181.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU
MARIAN BOGDAN OWERKO
PREZES
2001-08-30
2006-03-31
ARTUR ERYK UNGIER
WICE-PREZES
2001-08-30
2006-03-31
JAROSŁAW NIKOŁAJUK
WICE-PREZES
2001-08-30
2005-08-12
PAWEŁ OLGIERD PORUSZEK
WICE-PREZES
2001-08-30
2005-08-12
ELŻBIETA MARCINIAK
WICE-PREZES
2001-08-30
2005-08-12
KRZYSZTOF MARCINIAK
WICE-PREZES
2001-08-30
2006-03-31
2001-08-30
2002-01-24
JULIANA BRUNA, 26, WARSZAWA, 02-594, WARSZAWA, POLSKA
2002-01-24
2002-05-23
BAKALIOWA, 1, MOŚCISKA, 05-080, MOŚCISKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie