KRS 0000414201
NIP1070022332
REGON14605448000000
NazwaDELETE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDELETE 1
Data rejestracji 13 mar 2012 (13 lat temu) 13 mar 2012
Data usunięcia 08 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1070022332
data rejestracji 25 maj 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAKAROL KLESZCZ
reprezentant
ANDRZEJ BARTOS
Beneficjent
KRZYSZTOF KULIG
Beneficjent
TOMASZ ZAKRZEWSKI
Likwidator
2019-12-18
2020-05-22
KAROL KLESZCZ
Likwidator
2020-05-22
2020-12-08
DELLINGATE HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2012-03-13
2012-12-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-12-05
2020-12-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
01227209000000
ANDRZEJ BARTOS
Beneficjent
ANDRZEJ BARTOS WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ BAKALLAND S.A. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: POSIADA 38.7% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA CAPITAL LIMITED (JERSEY), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/5 GP LIMITED (JERSEY), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/5 PRIME LP (JERSEY), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 96.2% UDZIAŁÓW WE SPÓŁCE INNOVA PHOENIX SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 76.09% AKCJI W SPÓŁCE BAKALLAND S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DELETE 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
KRZYSZTOF KULIG
Beneficjent
KRZYSZTOF KULIG WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ BAKALLAND S.A. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: POSIADA 38.7% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA CAPITAL LIMITED (JERSEY), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/5 GP LIMITED (JERSEY), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/5 PRIME LP (JERSEY), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 96.2% UDZIAŁÓW WE SPÓŁCE INNOVA PHOENIX SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 76.09% AKCJI W SPÓŁCE BAKALLAND S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DELETE 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA MARIA SAMBOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-06-07
2019-12-18
MAREK MALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-10-24
2019-12-18
MAREK MOCZULSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-07
2019-10-24
PAWEŁ GŁOWNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-23
2018-10-16
KRZYSZTOF BOGUSŁAW GOŁYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-13
2012-12-05
MARIAN BOGDAN OWERKO
PREZES ZARZĄDU
2012-12-05
2014-05-15
ARTUR ERYK UNGIER
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-12-05
2014-01-14
PAWEŁ OLGIERD PORUSZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-12-05
2014-10-20
DARIUSZ JACEK MASNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-04
2015-04-23
MAREK MOCZULSKI
WICEPREZES
2014-05-15
2016-06-07
2012-03-13
2012-12-05
DELLINGATE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-12-05
2019-05-17
BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-05-17
2019-12-18
DELETE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie