KRS 0000205139
REGON01571113000000
Nazwa"OZON MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaOZON MEDIA
Data rejestracji 06 maj 2004 (20 lat temu) 06 maj 2004
Data usunięcia 03 mar 2008 03 mar 2008
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUCKA, 2/4/6, WARSZAWA, 00-845, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 23360000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#2112Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #2123Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #2124Z PRODUKCJA TAPET #2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2004-05-06
2004-07-12
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁOTYCH
43002975200000
Wspólnik
2004-07-12
2008-03-03
5.306 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.306.000 ZŁOTYCH
01518834800000
GRZEGORZ PINDUR
Wspólnik
2004-07-12
2005-04-07
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-07-21
2004-11-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
35156593100000
JOANNA DRZYMAŁA
Wspólnik
2005-04-07
2008-03-03
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁOTYCH
GRZEGORZ PINDUR
Wspólnik
2005-09-09
2008-03-03
1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600.000 ZŁOTYCH
MATEUSZ MIKOŁAJ ZAWADA
Wspólnik
2005-09-09
2008-03-03
1.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700.000 ZŁOTYCH
JANUSZ MARIAN PALIKOT
Wspólnik
2005-12-02
2008-03-03
12.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.010.000 ZŁOTYCH
JANUSZ MARIAN PALIKOT
Członek Organu Nadzoru
2004-05-06
2004-07-12
ZBIGNIEW TADEUSZ BOROWY
Członek Organu Nadzoru
2004-05-06
2004-07-12
MAREK MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-06
2004-07-12
WIESŁAW OSTROWSKI
Powiernik
2006-09-12
2008-03-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
AGNIESZKA KONGA KAMOLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-07
2005-09-09
DARIUSZ ROSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-07
2005-09-09
MICHAŁ JEŻEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-09
2006-04-03
LESZEK ROBERT KURNICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-03
2008-03-03
WALDEMAR CEZARY WASILUK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-06
2004-05-27
JAN ALEKSANDER DYBCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-05-27
2005-09-09
2004-05-06
2004-07-12
"OZON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-06
2004-11-24
USTRZYCKA, 6, WARSZAWA, 02-141, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie