KRS 0000749821
NIP9462683417
REGON38136827100000
Nazwa"TENCZYNEK DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTENCZYNEK DYSTRYBUCJA
Data rejestracji 24 wrz 2018 (6 lat temu) 24 wrz 2018
Data usunięcia 09 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZŁOTA, 4, LUBLIN, 20-112, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1105Z PRODUKCJA PIWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPRZEMYSŁAW FRYDERYK BOBROWICZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
JANUSZ MARIAN PALIKOT
Beneficjent
Wspólnik
2018-09-24
2019-10-16
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ.
01127214100000
Wspólnik
2019-10-16
2020-10-09
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
36533145800000
JANUSZ MARIAN PALIKOT
Beneficjent
POSIADA 6% AKCJI SPÓŁKI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI ZGŁASZANEJ ORAZ 67% W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 28% AKCJI SPÓŁKI,KTÓRAPOSIADA100%AKCJI SPÓŁKI ZGŁASZANEJ, POSIADA 45% AKCJI SPÓŁKI, KTÓRA POSIADA 19% AKCJI SPÓŁKI, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI ZGŁASZANEJ. BENEFICJENT POSIADA W SUMIE POŚREDNIO ORAZ BEZPOŚREDNIO 33% AKCJI SPÓŁKI KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZBIGNIEW TADEUSZ BOROWY
PREZES ZARZĄDU
2018-09-24
2019-09-06
PRZEMYSŁAW FRYDERYK BOBROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2019-09-06
2020-10-09
2018-09-24
2019-10-16
"PIWO ZDRÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-09-24
2019-10-16
UL. OCHOTNICZA, 7, LUBLIN, 20-012, LUBLIN, POLSKA
GKm 77/23
2023-12-27
2023-12-12
2350.01 PLN
VIII GNc 2361/23
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriel Wlaź Kancelaria Komornicza nr XIX w Lublinie
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie