KRS 0000113188
NIP8392821261
REGON77155270000000
Nazwa"PIMM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPIMM
Data rejestracji 17 maj 2002 (22 lata temu) 17 maj 2002
Data usunięcia 07 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOHATERÓW WESTERPLATTE, 7, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1748000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#14 PRODUKCJA ODZIEŻY #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #772 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #774 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #889 POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAKAZIMIERZ WACŁAW SZARKO
Prokurent
2009-03-02
2009-07-09
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ ZDZISŁAW LIPOWSKI
Prokurent
2002-10-18
2007-08-08
SAMOISTNA
ANNA IZABELA HRYNIEWICZ
Wspólnik
2002-05-17
2011-10-07
80 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 40.000,00 ZŁ
IWONA DOROTA WALENDOWSKA
Wspólnik
2002-05-17
2005-12-14
80 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 40.000,00 ZŁ
GRZEGORZ LEONARD PYTKOWSKI
Wspólnik
2002-10-11
2003-05-23
160 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 80.000,00 ZŁ
Wspólnik
2002-10-18
2004-04-16
240 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 120.000,00 ZŁ
01118990200000
Wspólnik
2004-04-16
2007-08-08
956 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 478.000,00 ZŁ
01016523600000
GRZEGORZ LEONARD PYTKOWSKI
Wspólnik
2005-04-21
2011-10-07
1.580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 790.000,00 ZŁ
WALDEMAR CEZARY WASILUK
Wspólnik
2008-07-23
2011-10-07
1.660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 830.000,00 ZŁ
GRZEGORZ LEONARD PYTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-21
2010-02-05
ANNA IZABELA HRYNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-04-21
2010-02-05
MACIEJ LUCJAN GIŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-21
2007-08-08
MICHAŁ HRYNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-08-08
2008-07-23
WALDEMAR CEZARY WASILUK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-23
2010-02-05
BEATA WASILUK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-23
2009-01-28
WALDEMAR CEZARY WASILUK
Likwidator
2009-07-09
2009-08-26
KAZIMIERZ WACŁAW SZARKO
Likwidator
2009-08-26
2011-10-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANNA IZABELA HRYNIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-17
2002-12-17
ANNA IZABELA HRYNIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-17
2005-04-21
IWONA DOROTA WALENDOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-17
2002-12-17
IWONA DOROTA WALENDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-12-17
2005-04-21
ZBIGNIEW JABŁOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-17
2003-11-27
AGNIESZKA DANUTA GŁAŻEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-04-21
2009-01-28
BEATA AGNIESZKA WASILUK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2009-01-28
2009-07-09
2002-05-17
2009-07-09
"PIMM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-17
2003-01-28
ZABOROWSKIEJ, 23, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
2003-01-28
2006-02-27
SZCZECIŃSKA, 11, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie