KRS 0000387927
NIP6772355019
REGON12146771500000
NazwaDEKADA RADZIEJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDEKADA RADZIEJÓW
Data rejestracji 31 maj 2011 (13 lat temu) 31 maj 2011
Data usunięcia 06 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMSWATLEY HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2012-09-14
2015-03-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH
DELLINGATE HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2012-10-08
2015-02-12
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 650 ZŁ
FIRST SOLTER CAPITAL LIMITED
Wspólnik
2015-02-12
2016-10-26
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-03-17
2016-10-26
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁOTYCH
14742745700000
KRAKPOLINVEST LIMITED
Wspólnik
2011-05-31
2012-09-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
WILLSMITH INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2012-09-14
2015-03-17
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-03-17
2018-11-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14743854400000
ADAM STANISŁAW WIEKIERA
Prokurent
2016-06-23
2018-11-06
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDER ANDRZEJ WALCZAK
Likwidator
2017-05-31
2018-11-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU- LUB WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY.
MAREK CHMIELOWIEC
PREZES ZARZĄDU
2011-05-31
2012-10-08
ALEKSANDER ANDRZEJ WALCZAK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-08
2017-05-31
2011-05-31
2012-10-08
"MK 12 INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-08
2017-05-31
DEKADA RADZIEJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-31
2012-10-08
POZNAŃSKA, 6, KRAKÓW, 30-012, KRAKÓW, POLSKA
2012-10-08
2016-06-23
AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 124, WARSZAWA, 02-577, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie