KRS 0000406418
NIP5252471339
REGON14223307900000
NazwaMARMITE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMARMITE
Data rejestracji 02 sty 2012 (13 lat temu) 02 sty 2012
Data usunięcia 02 mar 2017 02 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 4, ZAKRZEWO, 62-070, DOPIEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 509384,88 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 509384,88 PLN
Wartość nominalna akcji0,01 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji50938488
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARTUR MATOGA
Prokurent
2014-02-18
2014-09-16
PROKURA SAMOISTNA
ERIK SEVERIN
Członek Organu Nadzoru
2012-01-02
2012-02-28
OLIVIER WEDDRIEN
Członek Organu Nadzoru
2016-06-13
2017-03-02
MARION OSWALD
Członek Organu Nadzoru
2016-06-13
2017-03-02
CHRISTOPHER PARKER MAHAN
Członek Organu Nadzoru
2016-07-21
2017-03-02
STEPHAN MICHAEL HECK
Członek Organu Nadzoru
2013-07-15
2017-03-02
FRANK JEHLE
Członek Organu Nadzoru
2016-06-13
2017-03-02
MICHAŁ WOJDYŁA
Członek Organu Nadzoru
2012-01-02
2016-06-13
KRZYSZTOF PIOTR KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-01-02
2012-06-06
ROBERT LENNOX CONN
Członek Organu Nadzoru
2012-01-02
2016-06-13
ROGER STONE-OSCAR JOHANSSON
Członek Organu Nadzoru
2012-01-02
2016-06-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN BOGUSZ KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-01-02
2012-12-21
MARCIN BOGUSZ KOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-21
2014-09-16
ANETA GAWROŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-02
2014-02-18
STEFAN ROLF ARNE SKOOGH
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-02
2014-11-26
HANS PETER WULF
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-26
2013-07-15
ROBERT JAN RUTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-12-21
2017-03-02
JENS STRADTMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-10
2017-03-02
ŁUKASZ JAN MEISSNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-12
2016-08-08
ARTUR MATOGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-16
2017-03-02
2012-01-02
2017-03-02
SPÓŁKA AKCYJNA
2012-01-02
2017-03-02
MARMITE SPÓŁKA AKCYJNA
2012-01-02
2017-03-02
PRZEMYSŁOWA, 4, ZAKRZEWO, 62-070, DOPIEWO, POLSKA
2015-06-19
2017-03-02
2223Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2015-06-19
2017-03-02
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2015-06-19
2017-03-02
479 - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2015-06-19
2017-03-02
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-06-19
2017-03-02
78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
2015-06-19
2017-03-02
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie