KRS 0000490183
NIP5472148876
REGON24343388300000
NazwaOCRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOCRK
Data rejestracji 10 gru 2013 (11 lat temu) 10 gru 2013
Data usunięcia 10 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KARPACKA, 24, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@OCRK.PL
Dane podatkowe
NIP 5472148876
data rejestracji 14 gru 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEANDRZEJ BARTOS
Beneficjent
MAGDALENA MARIA MAGNUSZEWSKA
Beneficjent
MARCIN RYSZARD STENCEL
reprezentant
BARTOSZ NAJMAN
reprezentant
MARCIN JANUSZ SIECH
reprezentant
EWA AGNIESZKA THEN
reprezentant
KRZYSZTOF KULIG
Beneficjent
MIROSŁAW RYSZARD STOCERZ
Prokurent
2013-12-10
2016-02-10
PROKURA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA: 1) W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 120.000 ZŁOTYCH NETTO - SAMODZIELNIE, 2) W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 120.000 ZŁOTYCH NETTO - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MIROSŁAW RYSZARD STOCERZ
Wspólnik
2013-12-10
2016-02-10
920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000,00 ZŁ
JAKUB GIERUSZCZAK
Wspólnik
2013-12-10
2016-02-10
920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000,00 ZŁ
ANDRZEJ BARTOS
Beneficjent
ANDRZEJ BARTOS WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ INELO POLSKA SP. Z O.O. POPRZEZ POWIĄZANIA: ANDRZEJ BARTOS POSIADA 38,67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKAMI INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF (LUKSEMBURG) ORAZ EUROPEAN TELEMATICS HOLDING SCA (LUKSEMBURG), KTÓRE TO ŁĄCZNIE POSIADAJĄ 73,8% UDZIAŁÓW W BURIETTA SP. Z O.O (POLSKA)
MAGDALENA MARIA MAGNUSZEWSKA
Beneficjent
PREZES SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
KRZYSZTOF KULIG
Beneficjent
KRZYSZTOF KULIG WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ INELO POLSKA SP. Z O.O. POPRZEZ POWIĄZANIA: KRZYSZTOF KULIG POSIADA 38,67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKAMI INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF (LUKSEMBURG) ORAZ EUROPEAN TELEMATICS HOLDING SCA (LUKSEMBURG), KTÓRE TO ŁĄCZNIE POSIADAJĄ 73,8% UDZIAŁÓW W BURIETTA SP. Z O.O (POLSKA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1) W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 120.000 ZŁOTYCH NETTO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 120.000 ZŁOTYCH NETTO, PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARTOSZ NAJMAN
PREZES ZARZĄDU
2013-12-10
2016-02-10
JAKUB GIERUSZCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-10
2016-02-10
2013-12-10
2016-02-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-10
2016-02-10
OCRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-10
2016-02-10
KARPACKA, 24, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2015-01-09
2016-02-10
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-01-09
2016-02-10
1820Z - REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2015-01-09
2016-02-10
4519Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2015-01-09
2016-02-10
4652Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
2015-01-09
2016-02-10
5819Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2015-01-09
2016-02-10
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2015-01-09
2016-02-10
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2015-01-09
2016-02-10
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2015-01-09
2016-02-10
7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2015-01-09
2016-02-10
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie