KRS 0000479634
NIP5472147842
REGON24338696500000
NazwaJOMAS ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJOMAS ADVISORS
Data rejestracji 02 paź 2013 (11 lat temu) 02 paź 2013
Data usunięcia 25 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KARPACKA, 24, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘJOANNA AGNIESZKA DARZYCKA
Wspólnik
2013-10-02
2018-05-25
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-10-02
2016-01-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
24072833600000
DOMINIK MATEUSZ SZCZYGIEŁ
Prokurent
2013-10-15
2016-01-04
PROKURA SAMOISTNA
JOANNA AGNIESZKA DARZYCKA
Prokurent
2013-10-15
2017-03-02
PROKURA SAMOISTNA
BERNADETA ŁUCJA SZKORUPA
Prokurent
2016-01-04
2017-03-02
PROKURA SAMOISTNA
BERNADETA ŁUCJA SZKORUPA
Likwidator
2017-03-02
2018-05-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JOANNA AGNIESZKA DARZYCKA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-02
2013-10-15
MAREK JANUSZ SZCZOTKA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-15
2016-01-04
KRZYSZTOF JĘDRYSIK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-04
2017-03-02
2013-10-02
2017-03-02
JOMAS ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie