KRS 0000552254
NIP5512333463
REGON35668766200000
NazwaINELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 kwi 2015 (9 lat temu) 07 kwi 2015
Data usunięcia 06 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KARPACKA, 24, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5512333463
data rejestracji 03 mar 2003
status Czynny
33114010490000373097001013
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
60114010490000373097001012
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
12124041421978001068771828
PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16
ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
14124041421789001068771639
PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16
ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
17114010490000373097001010
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
22124064491111001042110454
PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
58124041421111001064423257
PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16
ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
66114010490000373097001001
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
69124064491111001051664302
PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
71114010490000373097001008
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNESIMON ANDREW MC CONNEL BARNES
Beneficjent
1962-12-02
RYAN THOMAS BENJAMIN
Beneficjent
1974-08-14
FLORENT LEON LEOPOLD LASSERON
Beneficjent
1990-10-05
LIGA JAKUSENOKA
Beneficjent
1982-03-28
MIKOŁAJ CHRUSZCZEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
JOSEPH MORGAN SEIGLER III
Beneficjent
1977-03-17
JEFFREY CHASE HADDEN
Beneficjent
1961-10-02
MATTHEW ROYCE LAUFER
Beneficjent
1986-02-17
GREGORY MARK WALLACE
Beneficjent
1980-05-16
GRZEGORZ WÓJCIK
zgłaszający - członek zarządu
MIROSŁAW RYSZARD STOCERZ
Wspólnik
2015-04-07
2019-05-06
JAKUB GIERUSZCZAK
Wspólnik
2015-04-07
2019-05-06
MIECZYSŁAW JAN STOCERZ
Wspólnik
2015-04-07
2019-05-06
MARTIN VOHÁNKA
Beneficjent
MARTIN VOHANKA KONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ INELO POLSKA SP. Z O.O. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: MARTIN VOHANKA POSIADA BEZPOŚREDNIO 19,71% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MATCE TJ. W.A.G. PAYMENT SOLUTION PLC I POŚREDNIO 28,08% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE-MATCE TJ. W.A.G. PAYMENT SOLUTION A.S, (ZA POŚREDNICTWEM KONTROLOWANEJ W 100% COUVERINA BUSINESS S.R.O.). RAZEM MARTIN VOHANKA KONTROLUJE 47,79% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE W.A.G. PAYMENT SOLUTION A.S, KTÓRA JEST PODMIOTEM DOMINUJĄCYM DLA SPÓŁKI-MATKI TJ. SPÓŁKI GRUPA INELO S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST PODMIOTEM DOMINUJĄCYM DLA PODLEGAJĄCEJ ZGŁOSZENIU I JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI INELO POLSKA SP. Z O.O. (100%)
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2015-04-07
2019-05-06
36038298800000
2015-04-07
2019-05-06
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-04-07
2019-05-06
INELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-04-07
2019-05-06
UL. KARPACKA, 24, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2015-04-07
2019-05-06
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2015-04-07
2019-05-06
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2015-04-07
2019-05-06
4652Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
2015-04-07
2019-05-06
4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2015-04-07
2019-05-06
5829Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
2015-04-07
2019-05-06
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2015-04-07
2019-05-06
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2015-04-07
2019-05-06
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2015-04-07
2019-05-06
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2015-04-07
2019-05-06
4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie