KRS 0000704301
NIP5472148876
REGON24343388300000
NazwaOCRK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOCRK POLSKA
Data rejestracji 16 lis 2017 (7 lat temu) 16 lis 2017
Data usunięcia 04 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KARPACKA, 24, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 103650,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@OCRK.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJAKUB GIERUSZCZAK
Wspólnik
2017-11-16
2018-02-05
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MIROSŁAW RYSZARD STOCERZ
Wspólnik
2017-11-16
2018-02-05
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
BARTOSZ NAJMAN
Wspólnik
2017-11-16
2018-01-23
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-02-05
2021-10-04
2.073 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 103.650,00 ZŁ
36820482600000
MAGDALENA MARIA MAGNUSZEWSKA
Beneficjent
MARCIN RYSZARD STENCEL
reprezentant
BARTOSZ NAJMAN
reprezentant
MARCIN JANUSZ SIECH
reprezentant
EWA AGNIESZKA THEN
reprezentant
ANDRZEJ BARTOS
Beneficjent
KRZYSZTOF KULIG
Beneficjent
PAWEŁ KRZYSZTOF OLCZAK
Prokurent
2018-04-30
2018-12-18
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA RAZEM Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAGDALENA MARIA MAGNUSZEWSKA
Beneficjent
PREZES SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
ANDRZEJ BARTOS
Beneficjent
ANDRZEJ BARTOS WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ INELO POLSKA SP. Z O.O. POPRZEZ POWIĄZANIA: ANDRZEJ BARTOS POSIADA 38,67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKAMI INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF (LUKSEMBURG) ORAZ EUROPEAN TELEMATICS HOLDING SCA (LUKSEMBURG), KTÓRE TO ŁĄCZNIE POSIADAJĄ 73,8% UDZIAŁÓW W BURIETTA SP. Z O.O (POLSKA)
KRZYSZTOF KULIG
Beneficjent
KRZYSZTOF KULIG WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ INELO POLSKA SP. Z O.O. POPRZEZ POWIĄZANIA: KRZYSZTOF KULIG POSIADA 38,67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKAMI INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF (LUKSEMBURG) ORAZ EUROPEAN TELEMATICS HOLDING SCA (LUKSEMBURG), KTÓRE TO ŁĄCZNIE POSIADAJĄ 73,8% UDZIAŁÓW W BURIETTA SP. Z O.O (POLSKA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARTOSZ NAJMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-16
2019-04-18
BARTOSZ NAJMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-04-18
2021-10-04
EWA THEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-16
2019-04-18
EWA THEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-04-18
2021-10-04
MAGDALENA MARIA MAGNUSZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-05
2018-05-30
PIOTR SIUDAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-05
2018-05-30
MARCIN STENCEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-30
2021-10-04
MARCIN SIECH
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-04-18
2021-10-04
JAKUB GIERUSZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2017-11-16
2018-02-05
MIROSŁAW RYSZARD STOCERZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-11-16
2018-02-05
2017-11-16
2021-10-04
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-11-16
2021-10-04
OCRK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-11-16
2021-10-04
UL. KARPACKA, 24, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2017-11-16
2021-10-04
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2017-11-16
2021-10-04
1820Z - REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2017-11-16
2021-10-04
4519Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2017-11-16
2021-10-04
4652Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
2017-11-16
2021-10-04
5819Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2017-11-16
2021-10-04
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2017-11-16
2021-10-04
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2017-11-16
2021-10-04
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2017-11-16
2021-10-04
7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2017-11-16
2021-10-04
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie