KRS 0000323238
NIP7010169603
REGON14169443000000
NazwaKH LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKH LOGISTYKA
Data rejestracji 10 lut 2009 (16 lat temu) 10 lut 2009
Data usunięcia 10 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7550000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2009-02-10
2016-02-04
15.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.550.000 ZŁOTYCH
63018397800000
STRADA HOLDING S.A R.L.
Wspólnik
2016-02-04
2017-10-25
15.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.550.000,00 ZŁ
STRADA HOLDING II S.A R.L
Wspólnik
2017-10-25
2018-07-10
15.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.550.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF DAWID KULIG
Likwidator
2017-11-08
2018-07-10
JOANNA SIMONOWICZ
Likwidator
2017-11-08
2018-07-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ JACEK ZOFKA
PREZES ZARZĄDU
2009-02-10
2010-02-09
ROBERT LESZEK KOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-02-09
2012-02-23
TOMASZ OSTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-25
2013-06-20
JACEK ZBIGNIEW KIEŁCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-23
2013-04-10
WOJCIECH STANISŁAW STRAMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-10
2016-02-04
DAGMARA ANNA CIEŚLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-10
2016-02-04
JOANNA SIMONOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-04
2016-02-12
KRZYSZTOF KULIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-19
2017-11-08
KRZYSZTOF DAWID KULIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-04
2016-02-12
MAGDALENA PASECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-12
2017-05-19
2009-02-10
2017-11-08
KH LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-02-10
2016-02-04
KRUCZA, 24/26, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie