KRS 0000230895
NIP7781424849
REGON30001330600000
NazwaSTX NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTX NEXT
Data rejestracji 29 mar 2005 (19 lat temu) 29 mar 2005
Data usunięcia 05 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FRANCISZKA MORAWSKIEGO, 12, POZNAŃ, 60-239, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7781424849
data rejestracji 01 mar 2005
status Czynny
48114011240000584072001040
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
39114011240000584072001008
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
44114000260000361579001001
mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA
87114000260000361579001003
mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA
21114011240000584072001041
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
91114011240000584072001042
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
22114011240000584072001023
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
65114011240000584072001025
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
49114011240000584072001022
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
66114011240000584072001007
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8532Z SZKOŁY ZAWODOWE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCHRONALD ANDRZEJ BINKOFSKI
zgłaszający - członek zarządu
JACEK DRATWIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ MARCIN DZIERGWA
Beneficjent
ANDRZEJ BARTOS
Beneficjent
KRZYSZTOF KULIG
Beneficjent
PIETER HENDRIK VALKENBURG
Wspólnik
2005-03-29
2008-05-21
710 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 35.500 ZŁOTYCH
ANDRZEJ MLECZKO
Wspólnik
2005-03-29
2008-05-21
145 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 7.250 ZŁOTYCH
MACIEJ MARCIN DZIERGWA
Wspólnik
2005-03-29
2015-11-24
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
Wspólnik
2008-05-21
2018-06-05
998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.900,00 ZŁ
01035383100000
MACIEJ MARCIN DZIERGWA
Beneficjent
MACIEJ DZIERGWA JEST FUNDATOREM, JEDYNYM BENEFICJENTEM ORAZ CZŁONKIEM ZARZĄDU FOR FUTURE WELLNESS FUNDACJI RODZINNEJ, KTÓRA POSIADA 27,20% AKCJI W SPÓŁCE STX NEXT S.A.
ANDRZEJ BARTOS
Beneficjent
ANDRZEJ BARTOS WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ STX NEXT S.A. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: ANDRZEJ BARTOS POSIADA 38,67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF, KTÓRA POSIADA 70,08% AKCJI W SPÓŁCE STX NEXT S.A. W TYM 500.000 UPRZYWILEJOWANYCH AKCJI IMIENNYCH SERII B.
KRZYSZTOF KULIG
Beneficjent
KRZYSZTOF KULIG WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ STX NEXT S.A. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: KRZYSZTOF KULIG POSIADA 38,67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF, KTÓRA POSIADA 70,08% AKCJI W SPÓŁCE STX NEXT S.A. W TYM 500.000 UPRZYWILEJOWANYCH AKCJI IMIENNYCH SERII B.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I POSŁUGIWANIA SIĘ TYTUŁEM PREZESA ZARZĄDU. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ MLECZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-29
2006-05-09
MACIEJ MARCIN DZIERGWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-29
2007-09-25
MACIEJ MARCIN DZIERGWA
PREZES ZARZĄDU
2007-09-25
2018-06-05
2005-03-29
2008-05-21
ALT CONTROL INTERNET & COMMUNICATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-29
2005-08-31
STRZELECKA, 49, POZNAŃ, 61-846, POZNAŃ, POLSKA
2005-08-31
2008-09-15
PÓŁWIEJSKA, 20, POZNAŃ, 61-885, POZNAŃ, POLSKA
2008-09-15
2009-08-28
ROMANA MAYA, 1, POZNAŃ, 61-371, POZNAŃ, POLSKA
2009-08-28
2013-02-14
ROMANA MAYA, 11, POZNAŃ, 61-371, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie