KRS 0000731810
NIP7781424849
REGON30001330600000
NazwaSTX NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSTX NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 maj 2018 (6 lat temu) 11 maj 2018
Data usunięcia 28 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MOSTOWA, 38, POZNAŃ, 61-854, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWMACIEJ MARCIN DZIERGWA
Wspólnik
2018-05-11
2020-09-28
Wspólnik
2018-05-11
2020-09-28
36928710000000
MACIEJ MARCIN DZIERGWA
Beneficjent
JACEK DRATWIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
RONALD ANDRZEJ BINKOFSKI
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF KULIG
Beneficjent
ANDRZEJ BARTOS
Beneficjent
MACIEJ MARCIN DZIERGWA
Beneficjent
MACIEJ DZIERGWA JEST FUNDATOREM, JEDYNYM BENEFICJENTEM ORAZ CZŁONKIEM ZARZĄDU FOR FUTURE WELLNESS FUNDACJI RODZINNEJ, KTÓRA POSIADA 27,20% AKCJI W SPÓŁCE STX NEXT S.A.
KRZYSZTOF KULIG
Beneficjent
KRZYSZTOF KULIG WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ STX NEXT S.A. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: KRZYSZTOF KULIG POSIADA 38,67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF, KTÓRA POSIADA 70,08% AKCJI W SPÓŁCE STX NEXT S.A. W TYM 500.000 UPRZYWILEJOWANYCH AKCJI IMIENNYCH SERII B.
ANDRZEJ BARTOS
Beneficjent
ANDRZEJ BARTOS WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ STX NEXT S.A. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: ANDRZEJ BARTOS POSIADA 38,67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF, KTÓRA POSIADA 70,08% AKCJI W SPÓŁCE STX NEXT S.A. W TYM 500.000 UPRZYWILEJOWANYCH AKCJI IMIENNYCH SERII B.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ
Członek Organu Reprezentacji
2018-05-11
2020-09-28
36928710000000
2018-05-11
2018-06-15
STX NEXT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-05-11
2019-07-18
UL. FRANCISZKA MORAWSKIEGO, 12, POZNAŃ, 60-239, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie