KRS 0000346140
NIP5272707437
REGON14241731300000
Nazwa"VERTIGO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaVERTIGO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 maj 2010 (14 lat temu) 04 maj 2010
Data usunięcia 26 mar 2021 26 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. DOMANIEWSKA, 39, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5272707437
data rejestracji 19 maj 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #643 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #663 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKWALDEMAR JERZY MIERZEJEWSKI
Beneficjent
TOMASZ JACEK ZOFKA
Beneficjent
WALDEMAR JERZY MIERZEJEWSKI
reprezentant
TOMASZ JACEK ZOFKA
reprezentant
Wspólnik
2010-05-04
2021-03-26
14220428000000
ANDRZEJ MARIA CHRZANOWSKI
Wspólnik
2010-05-04
2014-03-11
JANUSZ ROMAN KLIK
Wspólnik
2010-05-04
2014-03-11
WOJCIECH ROBERT STANKIEWICZ
Wspólnik
2010-05-04
2017-03-15
TOMASZ JACEK ZOFKA
Wspólnik
2014-03-11
2021-03-26
WALDEMAR JERZY MIERZEJEWSKI
Wspólnik
2014-03-11
2021-03-26
Wspólnik
2017-03-15
2021-03-26
14618343800000
WOJCIECH ROBERT STANKIEWICZ
Wspólnik
2021-03-26
2021-03-26
WALDEMAR JERZY MIERZEJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
TOMASZ JACEK ZOFKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI VERTIGO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: -WALDEMAR JERZY MIERZEJEWSKI -WOJCIECH ROBERT STANKIEWICZ -TOMASZ JACEK ZOFKA.
Członek Organu Reprezentacji
2010-05-04
2021-03-26
14220428000000
2010-05-04
2014-03-11
"AUTOPARKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-05-04
2014-03-11
AL. JANA PAWŁA II, 61, WARSZAWA, 01-031, WARSZAWA, POLSKA
2014-03-11
2015-03-16
FLORY, 3, WARSZAWA, 00-586, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie