KRS 0000422342
NIP5213631862
REGON14614477000000
NazwaRUBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRUBIN
Data rejestracji 30 maj 2012 (12 lat temu) 30 maj 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 39, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 7172400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213631862
data rejestracji 16 sty 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄJANUSZ RYSZARD ARCISZEWSKI
Beneficjent
WOJCIECH ROBERT STANKIEWICZ
reprezentant
WOJCIECH ROBERT STANKIEWICZ
Beneficjent
Wspólnik
2012-05-30
2013-02-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,- ZŁOTYCH
01581745900000
POLTEL COMMUNICATIONS LIMITED
Wspólnik
2013-02-22
2015-11-06
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-02-22
2015-11-06
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700 ZŁOTYCH
14249411800000
Wspólnik
2013-02-22
2021-08-20
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁOTYCH
14619422900000
BORYSŁAW CZYŻAK
Wspólnik
2013-03-12
2023-05-10
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-11-06
2023-05-10
149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.450,00 ZŁOTYCH
36060432500000
Wspólnik
2015-11-06
2021-08-20
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁOTYCH
14731116300000
WOJCIECH ROBERT STANKIEWICZ
Wspólnik
2021-08-20
2023-05-10
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁOTYCH
POLTEL COMMUNICATIONS LIMITED
Wspólnik
2023-05-10
126 251 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 312 550 ZŁ
JANUSZ RYSZARD ARCISZEWSKI
Beneficjent
JANUSZ ARCISZEWSKI JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM POLTEL COMMUNICATIONS LIMITED, SPÓŁKI CYPRYJSKIEJ, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99.33% UDZIAŁÓW W VINCI CAPITAL SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 31.24% UDZIAŁÓW W RUBIN SP. Z O.O.
WOJCIECH ROBERT STANKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU RUBIN SP. Z O.O., W TYM PREZESA ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAKUB KRZYSZTOF BIELECKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-30
2013-02-22
WALDEMAR JERZY MIERZEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-02-22
2021-08-20
WOJCIECH ROBERT STANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2021-08-20
2012-05-30
2013-02-22
IGNACEGO KRASICKIEGO, 35, WARSZAWA, 02-611, WARSZAWA, POLSKA
2013-02-22
2014-09-09
BUKOWA, 3, WARSZAWA, 02-708, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie