KRS 0000120505
REGON97031008600000
NazwaZIELONOGÓRSKA TELEWIZJA PRZEWODOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZIELONOGÓRSKA TELEWIZJA PRZEWODOWA
Data rejestracji 01 lip 2002 (22 lata temu) 01 lip 2002
Data usunięcia 01 wrz 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 29, ZIELONA GÓRA, 65-536, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMJANUSZ RYSZARD ARCISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2004-09-01
MAREK BURY
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2004-09-01
KRZYSZTOF ANDRZEJ KONSTANTY
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2004-09-01
ROBERT KOŁODZIEJ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2004-09-01
BARBARA NOWAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2002-07-29
PRZEMYSŁAW GRYZAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2002-07-29
NICOLAS BOISSIN
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2003-05-30
JOANNA PASYNKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2004-09-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
WITOLD SZYLDEROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-07-01
2004-09-01
AGNIESZKA KUNAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-01
2002-07-29
GILLES LAMBERT
V-CE PREZES ZARZĄDU
2002-07-01
2002-07-29
WOJCIECH LIPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-01
2003-05-30
AGNIESZKA KUNAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-29
2003-05-30
DOROTA JANINA MODRZEJEWSKA KARWOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-29
2003-02-10
IRENA ZDZISŁAWA ŁOJEK
CZŁONEK
2003-05-30
2004-09-01
DARIUSZ JANUSZ ZIEMLEWSKI
WICEPREZES
2003-05-30
2004-09-01
2002-07-01
2004-09-01
74 - WYKONYWANIE USŁUG REKLAMOWYCH
2002-07-01
2004-09-01
64 - WYKONYWANIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
2002-07-01
2004-09-01
64 - WYKONYWANIE USŁUG RADIOKOMUNIKACYJNYCH
2002-07-01
2004-09-01
51 - EKSPORT I IMPORT TOWARÓW
2002-07-01
2004-09-01
52 - EKSPORT I IMPORT TOWARÓW
2002-07-01
2004-09-01
92 - WYKONYWANIE PRODUKCJI TELEWIZYJNEJ
2002-07-01
2004-09-01
51 - PROWADZENIE HANDLU HURTOWEGO
2002-07-01
2004-09-01
52 - PROWADZENIE HANDLU DETALICZNEGO
2002-07-01
2004-09-01
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-07-01
2004-09-01
ZIELONOGÓRSKA TELEWIZJA PRZEWODOWA SPÓŁKA AKCYJNA
2002-07-01
2004-09-01
STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 29, ZIELONA GÓRA, 65-536, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie