KRS 0000014024
REGON35091388000000
NazwaAUTOCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAUTOCOM
Data rejestracji 23 maj 2001 (23 lata temu) 23 maj 2001
Data usunięcia 17 maj 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBELSKA, 29, KRAKÓW, 30-003, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14216000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #3220B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEMELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-05-23
2002-02-25
51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.100 (PIĘĆ TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH
000144058
REGIONALNA TELEWIZJA KABLOWA AUTOCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-05-23
2003-01-23
48 (CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800 (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH
350831891
BRESNAN INTERNATIONAL PARTNERS (POLAND) L.P.
Wspólnik
2002-02-25
2002-09-18
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.200 ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-09-18
2003-05-13
17 764 UDZIAŁY O ŁCZNEJ WYSOKOŚCI 14 211 200,00 ZŁOTYCH
01096512600000
ASTER CITY CABLE HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.
Wspólnik
2003-05-13
2006-06-01
17764 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.211.200,00PLN
Wspólnik
2006-06-01
2007-05-17
17.770 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 14.216.000,00 ZŁ
14028222800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF ANDRZEJ KONSTANTY
PREZES ZARZĄDU
2001-05-23
2007-05-17
KAROL MAREK DEPCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-23
2002-02-25
GILLES MARCEL LAMBERT
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-25
2003-05-13
KRZYSZTOF HELLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-26
2002-02-25
ROBERT MACIEJ KOŁODZIEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-28
2007-05-17
OLIVIER MARIE DE BUSSAC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-25
2006-07-28
KRYSTYNA BARANOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-13
2007-05-17
2001-05-23
2001-09-24
OBOŹNA, 4, KRAKÓW, 30-011, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie