KRS 0000309542
NIP5213496571
REGON14151452800000
NazwaCYFROWY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCYFROWY DOM
Data rejestracji 03 lip 2008 (16 lat temu) 03 lip 2008
Data usunięcia 16 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO, 9, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUWspólnik
2008-07-03
2017-11-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
01017586100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄD DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ KAROL SOJKA
PREZES ZARZĄDU
2008-07-03
2009-10-27
KAROL MAREK DEPCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-27
2011-06-08
MARKUS TELLENBACH
PREZES ZARZĄDU
2009-10-27
2013-05-23
CHRISTIAN ALEJANDRO ANTING WOLFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-08
2013-05-23
BERNARD CZAJKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-08
2016-02-12
MARTA KINGA PAŁUCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-09
2017-11-16
ARTUR PAWEŁ PRZYBYSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-08
2013-05-23
NICOLAS RAYMOND DANDOY
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-23
2016-08-09
JULIEN GUILLAUME VERLEY
PREZES ZARZĄDU
2013-05-23
2016-02-12
JACEK BALICKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-12
2017-11-16
2008-07-03
2009-06-18
POWSIŃSKA, 4, WARSZAWA, 02-920, WARSZAWA, POLSKA
2009-06-18
2013-09-10
KŁOBUCKA, 23, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie