KRS 0000635192
NIP7010611708
REGON36534919700000
NazwaSHOWMAX CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSHOWMAX CEE
Data rejestracji 05 wrz 2016 (8 lat temu) 05 wrz 2016
Data usunięcia 31 mar 2020 31 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010611708
data rejestracji 22 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHSHOWMAX B.V.
Wspólnik
2016-09-05
2018-11-09
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
SHOWMAX POLAND B.V.
Wspólnik
2018-11-09
2020-03-31
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
PAWEŁ MICHAŁ GAWROŃSKI
Likwidator
2019-07-26
2020-03-31
PAULUS JOHANNES MARIA VAN DER STEEN
Likwidator
2019-05-28
2019-07-26
ŁUKASZ ROMANIUK
Likwidator
2019-05-28
2019-07-26
MICHAŁ KONIEC
Likwidator
2019-07-05
2020-03-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
MICHAEL RAATH
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-05
2018-07-27
JACO VAN DER MERWE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-05
2016-11-25
SERGE DE REUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-05
2016-11-25
CHRISTOPHER JOHN SAVIDES
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-25
2018-07-27
AKASH BHATIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-25
2019-05-27
MACIEJ KAROL SOJKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-25
2019-05-27
SIPHOKAZI NOLUBABALO ZAMAJOBE ORANUBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-27
2019-05-27
PAUL VAN DER STEEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-27
2019-05-28
ŁUKASZ ROMANIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-27
2019-05-28
2016-09-05
2017-03-08
SHOWMAX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-03-08
2019-05-28
SHOWMAX CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-09-05
2017-03-08
UL. MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie