KRS 0000316304
NIP5213505962
REGON14162893000000
Nazwa"3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwa3GNS
Data rejestracji 30 paź 2008 (16 lat temu) 30 paź 2008
Data usunięcia 18 mar 2022 18 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WYNALAZEK, 1, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213505962
data rejestracji 17 lis 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAXAVIER NIEL
Beneficjent
1965-08-25
BEATA MAŁGORZATA ZBOROWSKA
reprezentant
PIOTR ARTUR KURIATA
reprezentant
JEAN MARC HARION
reprezentant
MICHAŁ ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI
reprezentant
MIKKEL FRANKILD NOESGAARD
reprezentant
KONSTANTINOS KOUTSOUMPELIS
Członek Organu Nadzoru
2009-05-22
2011-01-24
GEORGIOS XIROUCHAKIS
Członek Organu Nadzoru
2009-05-22
2010-03-24
MICHAEL GEDDES
Członek Organu Nadzoru
2008-10-30
2010-09-09
RENATO LA FIANZA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-30
2010-09-09
CETIN SERDAR
Członek Organu Nadzoru
2008-10-30
2018-01-16
JEREMY THOMPSON
Członek Organu Nadzoru
2008-10-30
2009-05-22
VASILIOS BILLIS
Członek Organu Nadzoru
2008-10-30
2018-01-16
PANOS GERMANOS
Członek Organu Nadzoru
2008-10-30
2016-05-17
1950-06-16
CONSTANTINE GONTICAS
Członek Organu Nadzoru
2008-10-30
2014-01-13
GRAHAM BRUCE MCINROY
Członek Organu Nadzoru
2008-10-30
2018-01-16
Wspólnik
2008-10-30
2022-03-18
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01580860900000
XAVIER NIEL
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
JORGEN BANG-JENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-22
2018-07-20
ROBERT MITFORD BOWKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-28
2017-03-31
HOLGER JÜRGEN PÜCHERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-31
2020-07-20
JEAN MARC HARION
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-20
2019-02-11
CHRISTOPHER BANNISTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-30
2009-05-22
HANS AXEL CRONBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-30
2018-11-27
JACEK JAKUB NIEWĘGŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-30
2019-02-11
JACEK BALICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-30
2009-03-04
MICHAŁ WAWRZYNOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-30
2021-04-29
MACIEJ CHRZĘSZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-30
2013-10-11
2008-10-30
2020-11-17
TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie