KRS 0000062350
NIP5260033720
REGON01060961500000
Nazwa"TELECOMMUNICATION CENTER MOBILE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTELECOMMUNICATION CENTER MOBILE
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Data usunięcia 24 sty 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZYSZKOWA, 34, WARSZAWA, 02-285, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8520000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#3162 PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3210 PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #80 EDUKACJA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWATHE UMPQUA COMPANY LTD.
Wspólnik
2001-11-15
2001-12-12
STO UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH
Wspólnik
2001-12-12
2008-01-24
7 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.520.000 PLN
01070809100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ARISTARCHOS KAROUSOS
PREZES ZARZĄDU
2001-11-15
2002-03-18
ARISTARCHOS KAROUSOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-18
2003-02-28
ELEFTHERIOS MAROULIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-18
2004-05-14
IOANNIS KARAGIANNIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-18
2007-04-25
PANOS GERMANOS
PREZES ZARZĄDU
2002-03-18
2007-06-12
1950-06-16
NIKOLAOS DELKOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-18
2007-04-25
JACEK KUŹNIECÓW
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-13
2006-09-18
PRODROMOS ALEXIADIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-14
2005-12-13
MICHAŁ WAWRZYNOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-18
2007-06-12
MICHAŁ WAWRZYNOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-12
2008-01-24
2001-11-15
2002-03-18
PL. KONSTYTUCJI, 6, WARSZAWA, 00-550, WARSZAWA, POLSKA
2002-03-18
2005-01-25
SZYSZKOWA, 20A, WARSZAWA, 02-285, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie