KRS 0000095232
NIP9691297176
REGON27770426100000
Nazwa3S SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa3S
Data rejestracji 27 lut 2002 (23 lata temu) 27 lut 2002
Data usunięcia 25 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LIGOCKA, 103 BUD. 8, KATOWICE, 40-568, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1704919,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1704919,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1704919
Dane podatkowe
NIP 9691297176
data rejestracji 01 kwi 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆXAVIER NIEL
Beneficjent
1965-08-25
GRZEGORZ MAKSYMILIAN PASZKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MONIKA JOANNA ROŚ-GRUSZCZYK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
TOMASZ STEFAN DOLIGALSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
WIESŁAW FRANCISZEK WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-16
2014-04-25
KRZYSZTOF MARIAN GROYECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-04-20
2014-04-25
ARMIN HESSLER
Członek Organu Nadzoru
2009-10-16
2015-09-09
MARIUSZ ANTOSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-10-16
2015-09-09
MARZENA ELŻBIETA AMBROZIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-07-25
2015-09-09
GRZEGORZ DYMEK
Członek Organu Nadzoru
2014-04-25
2015-09-09
ZBIGNIEW KAZIMIERZ SZKARADNIK
Członek Organu Nadzoru
2014-04-25
2019-10-07
RAFAŁ WŁADYSŁAW BATOR
Członek Organu Nadzoru
2015-09-09
2019-10-07
MIECZYSŁAW KAZIMIERZ OLENDER
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2005-07-15
WOJCIECH JAROSŁAW APEL
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2002-09-18
KRZYSZTOF SKRABURSKI
Prokurent
2010-10-18
2016-10-14
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIWM ZARZĄDU
XAVIER NIEL
Beneficjent
AKCJONARIUSZ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ZBIGNIEW KAZIMIERZ SZKARADNIK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-27
2014-04-25
WOJCIECH JAROSŁAW APEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-18
2014-04-25
WOJCIECH JAROSŁAW APEL
PREZES ZARZĄDU
2014-04-25
2016-09-05
MICHAŁ JERZY BATKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-21
2008-07-30
JACEK ADAM GROYECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-03
2014-06-30
PIOTR STANISŁAW PAWŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-21
2016-04-07
PIOTR STANISŁAW PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-17
2021-08-03
GRZEGORZ MAKSYMILIAN PASZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-01-29
2020-04-17
JACEK GROYECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-30
2016-09-05
JACEK GROYECKI
PREZES ZARZĄDU
2016-09-05
2018-10-17
2002-02-27
2006-10-13
TELEKOMUNIKACJA KOPALŃ PIASKU SPÓŁKA AKCYJNA
2006-10-13
2014-01-02
TKP SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-27
2006-05-04
TOSZECKA, 102, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2006-05-04
2014-01-02
CHORZOWSKA, 50, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2014-01-02
2014-01-22
LIGOCKA, 103 BUD. 8, KATOWICE, 4-568, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie