KRS 0000068674
NIP9171118440
REGON93083730100000
NazwaDB SCHENKER RAIL KOLCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDB SCHENKER RAIL KOLCHEM
Data rejestracji 06 gru 2001 (23 lata temu) 06 gru 2001
Data usunięcia 17 maj 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 4, BRZEG DOLNY, 56-120, BRZEG DOLNY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5564000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#3520B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI, REMONTÓW LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #5157 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEWspólnik
2001-12-06
2005-09-16
927 (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 463.500 (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
93061393200000
PCC AKTIENGESELLSCHAFT
Wspólnik
2005-09-16
2006-09-06
10.200 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100.000 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2006-09-06
2010-05-17
10.201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.100.500 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW STO TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
27219268400000
JANUSZ LIPOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2002-07-18
MAREK ROMAN STASZEK
Członek Organu Nadzoru
2009-12-01
2010-05-17
JAROSŁAW MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2005-05-13
2006-03-14
MARZENA ELŻBIETA AMBROZIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-03-14
2009-09-22
MIECZYSŁAW KAZIEMIERZ OLENDER
Członek Organu Nadzoru
2006-03-14
2010-05-17
MARIUSZ ANTOSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-03-14
2009-09-22
THOMAS WOLFGANG WIEDEMANN
Członek Organu Nadzoru
2009-12-01
2010-05-17
MIROSŁAW KRUTIN
Członek Organu Nadzoru
2002-07-18
2006-03-14
WOJCIECH KOSTRZEWA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2005-05-13
MIROSŁAW GNIEWOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2002-07-18
GRZEGORZ HAŁASIEWICZ
Prokurent
2003-09-18
2010-05-17
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
KRZYSZTOF WACEK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-06
2005-05-10
PIOTR EDWARD GEMBARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2002-07-18
PIOTR EDWARD GEMBARA
PREZES ZARZĄDU
2005-05-10
2005-06-10
ADAM ROBERT BRZEZINKA
PREZES ZARZĄDU
2005-06-10
2010-05-17
KAROL KOSIBÓR
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-08
2009-05-14
2001-12-06
2006-03-14
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE "KOLCHEM-ROKITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-14
2009-12-01
PCC KOLCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie