KRS 0000482636
NIP5272703675
REGON14694521000000
NazwaEMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMITEL
Data rejestracji 29 paź 2013 (11 lat temu) 29 paź 2013
Data usunięcia 27 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272703675
data rejestracji 05 lis 2013
status Czynny
08105000861000009031493035
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
21105000861000009031492995
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
30105000861000009031493027
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
31105000861000009031524243
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
44105000861000009031524300
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
52105000861000009031493019
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
53105000861000009031493001
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
65105000861000009031493076
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
66105000861000009031524292
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
83105000861000009031493043
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJIMACIEJ PILIPCZUK
Beneficjent
ANDRZEJ KOZŁOWSKI
Beneficjent
MACIEJ STASZAK
Beneficjent
JERZY GODEK
Beneficjent
STEVEN CHRISTOPHER MARSHALL
Beneficjent
1961-03-06
WINSTON DAVID BRUCE KIPPEN
Beneficjent
1969-01-25
MARK ANDREW JAMES TINER
Beneficjent
1981-09-04
KEVIN DONAL MORONEY
Beneficjent
1962-04-19
ANDRZEJ KOZŁOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2013-10-29
2013-12-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
01571658600000
ICE LEMON S.Á R.L.
Wspólnik
2013-12-12
2018-02-27
230 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500.000,00 ZŁOTYCH
MICHAEL LUIS GALLUP
Członek Organu Nadzoru
2014-07-31
2014-10-27
RONAN PATRICK TUNNEY
Członek Organu Nadzoru
2014-07-31
2018-02-27
ALEXANDER WILLIAM FRANCIS BLACK
Członek Organu Nadzoru
2017-09-20
2018-02-27
MARK DAVID PRYBUTOK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-31
2018-02-27
PRZEMYSŁAW TOMASZ KURCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-01-26
2018-02-27
MICHAEL JAN ZYBER
Członek Organu Nadzoru
2014-10-27
2016-11-09
RAVI PUROHIT
Członek Organu Nadzoru
2016-11-09
2017-09-20
JAROSŁAW ADAM NIECHCIELSKI
Prokurent
2014-09-17
2015-03-23
ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2013-10-29
2014-04-17
PRZEMYSŁAW TOMASZ KURCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-17
2018-01-26
KENT ROYALL HOLDING
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-17
2014-06-17
KRZYSZTOF ROBERT KACZMARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-17
2015-03-24
CHRISTOPHER FRANZ BIEDERMANN
WICEPREZES
2014-10-13
2017-09-08
MACIEJ MARCIN STASZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-15
2018-02-27
ALEKSANDER PIOTR SKOŁOŻYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-08
2018-02-27
JERZY GODEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-07
2018-02-27
ANDRZEJ JERZY KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-01-26
2018-02-27
2013-10-29
2014-07-31
KELBROOK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-29
2014-05-28
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2014-05-28
2017-09-08
WOŁOSKA, 22, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie