KRS 0000024566
NIP5262398035
REGON01623083900000
NazwaTP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTP INVEST
Data rejestracji 04 lip 2001 (23 lata temu) 04 lip 2001
Data usunięcia 28 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STĘPIŃSKA, 39, WARSZAWA, 00-739, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6491Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEWspólnik
2001-07-04
2017-02-28
20 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 000 ZŁOTYCH
01210078400000
KONRAD MAKOMASKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2002-02-25
GRZEGORZ PRZEMYSŁAW WARZOCHA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2006-11-21
BERNARD MARIE ARGOUGES
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2004-07-23
PAWEŁ BOGUSŁAW RZEPKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2004-07-23
WOJCIECH ROMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2005-07-25
YVES MARIE, GERARD, ROGER DE BAZELAIRE DE BOUCHEPORN
Członek Organu Nadzoru
2004-07-23
2006-01-25
DOMINIKA HERBURT HEYBOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-23
2006-08-25
JEAN-FRANCOIS GILLOIRE
Członek Organu Nadzoru
2004-07-23
2006-08-25
BENOIT, JACQUES FRANCOIS, MICHEL, MARIE MEREL
Członek Organu Nadzoru
2006-02-21
2007-11-29
HERVE ERIC NICOLAS LANGER
Członek Organu Nadzoru
2006-09-22
2008-12-02
MACIEJ STEFAN ŻUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-22
2009-01-27
JERZY KLONECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-29
2011-08-31
PRZEMYSŁAW TOMASZ KURCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-11
2008-03-13
MARIA BARBARA KASPEREK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2001-08-02
MAŁGORZATA MARIA DUNASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2001-08-02
JACEK RACHEL
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2001-08-02
BOGDAN STEFAN ZEGAR
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2002-09-19
MAREK SŁAWOMIR JÓZEFIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2002-02-25
MICHAŁ RYSZARD MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2005-02-02
JACEK MAREK KOSUNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2001-08-02
MARCIN WOJCIECH MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-03-11
2008-03-13
STANISŁAW WACŁAW URBAN
Członek Organu Nadzoru
2008-12-02
2009-12-29
JACEK KOSUNIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-01-27
2011-08-31
ZUZANNA INGA GÓRAL
Członek Organu Nadzoru
2009-12-29
2011-08-31
MARIAN KRZYSZTOF OGONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2002-02-25
KAZIMIERZ KONSTANTY SURMA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2002-02-25
LIDIA KRYSTYNA ŚLĘCZKA
Prokurent
2007-01-05
2007-03-12
SAMOISTNA
MAGDALENA IWANICKA
Prokurent
2015-12-16
2017-02-28
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
JANUSZ ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-04
2002-02-25
PIOTR BOGDAN KACZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-04
2002-02-25
JAROSŁAW PIOTR KRÓL
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-04
2002-02-25
KAZIMIERZ KONSTANTY SURMA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-25
2006-11-21
MACIEJ PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-25
2006-11-21
SŁAWOMIR GRZEGORZ CHUDZIK
PREZES ZARZĄDU
2006-11-21
2007-03-12
ANDRZEJ ŁUCJAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-21
2007-03-12
BENOIT JACQUES FRANCOIS, MICHEL MEREL
PREZES ZARZĄDU
2007-11-29
2008-04-24
ROLAND JACQUES DUBOIS
PREZES ZARZĄDU
2008-04-24
2011-01-28
BOGUMIŁA CHLEBICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-27
2011-05-26
MACIEJ STEFAN ŻUKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-27
2011-01-28
MAGDALENA IWANICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-28
2015-12-16
JACQUES MARIE DE GALZAIN
PREZES ZARZĄDU
2011-03-15
2014-03-28
WIESŁAW PIOTR STRĄK
PREZES ZARZĄDU
2007-03-12
2007-11-29
JOWITA ALBERTYNA BUKOWIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-26
2017-02-28
MACIEJ MATEUSZ NOWOHOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-03-28
2017-02-28
2001-07-04
2006-08-25
LWOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA "POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA-CENTERTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPIE OPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "TP SIRCOM - SZKOLENIA I REKREACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "OTWARTY RYNEK ELEKTRONICZNY" SPÓŁKA AKCYJNA ORANGE SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TP EDUKACJA I WYPOCZYNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TP TELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TP EMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WIRTUALNA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA EWL SPÓŁKA AKCYJNA DATACOM SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA LUX MED CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLUESOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ORANGE CUSTOMER SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORANGE RETAIL SPÓŁKA AKCYJNA PAYTEL SPÓŁKA AKCYJNA ORANGE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORANGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTEGRATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KALISPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TELEWIZJA ŚWIATŁOWODOWA KASZEBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚWIATŁOWÓD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJANUSZ ADAMCZYK
PROFESSIONAL SERVICE AND TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA STALEXPORT AUTOSTRADY SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE ENERGETYKI "ENERGOPOMIAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FABRYKA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH "PORĘBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJPIOTR BOGDAN KACZYŃSKI
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA "CENTRUM FINANSOWE PUŁAWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KGHM ECOREN SPÓŁKA AKCYJNA MDI ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA MERCUS LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK - OPERATOR SIECI ROZDZIELCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BR REALITY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA ENERGA BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ENERGA WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGA WYTWARZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA OPERATOR ROZLICZEŃ ENERGII ODNAWIALNEJ SPÓŁKA AKCYJNAJAROSŁAW PIOTR KRÓL
SWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PKO BP BANKOWY POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA ASTECH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA PRIBROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ K-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALLIED FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA STOWARZYSZENIE ALTKOM SPORT TEAM PRI63 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRI63 JAROSŁAW KRÓL SPÓŁKA JAWNA STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNAKAZIMIERZ KONSTANTY SURMA
SPIE OPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "TELEFONY PODLASKIE" SPÓŁKA AKCYJNA TP TELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROTRADE - POL SPÓŁKA AKCYJNAMACIEJ PIOTROWSKI
PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA BANK PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA ELBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "TOWAROWA GIEŁDA ENERGII" SPÓŁKA AKCYJNA BIK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TP TELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA "LOTOS KOLEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ METRO WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EVERIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "TELEFONY OPALENICKIE" SPÓŁKA AKCYJNA RAFINERIA GDAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "NAFTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI LICEUM BATOREGOSŁAWOMIR GRZEGORZ CHUDZIK
"TELEFONY PODLASKIE" SPÓŁKA AKCYJNA PZU CENTRUM OPERACJI SPÓŁKA AKCYJNA TP TELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LOŻA TRÓJMIASTO W WARSZAWIE WHITE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANDRZEJ ŁUCJAN
PIAP SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄROLAND JACQUES DUBOIS
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ORANGE SA (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI "ORANGE CUSTOMER SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBOGUMIŁA CHLEBICKA
SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA KARIERA.PL SPÓŁKA AKCYJNA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA "OTWARTY RYNEK ELEKTRONICZNY" SPÓŁKA AKCYJNA TP EDUKACJA I WYPOCZYNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TP TELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POMORSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SYGNITY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIMACIEJ STEFAN ŻUKOWSKI
ORANGE SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WIRTUALNA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA CONTACT AX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "KIKIMORA FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI DZIECI I DOROSŁYCH" LS AIRPORT SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA WARZONELAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJACQUES MARIE DE GALZAIN
"ORANGE CUSTOMER SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORANGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KALISPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKONRAD MAKOMASKI
"OTWARTY RYNEK ELEKTRONICZNY" SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI "RODAN SYSTEMS" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ BATTERY ENERGY STORAGE TEST LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELE-DRIVECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA WM ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRAND SOLAR 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGRZEGORZ PRZEMYSŁAW WARZOCHA
"POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA-CENTERTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TP EMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ISOURCE SPÓŁKA AKCYJNABERNARD MARIE ARGOUGES
"POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA-CENTERTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPAWEŁ BOGUSŁAW RZEPKA
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA "EL-DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KONTROLI PARKINGU ULICZNEGO "WAPARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WIELKOPOLSKIE BIOPALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "AQUANET" SPÓŁKA AKCYJNA GABBRO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI NORDMINERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CUBE. CORPORATE RELEASE SPÓŁKA AKCYJNA GABBRO TRADE ROSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAUTO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWOJCIECH ROMAN
PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDACJA CENTRUM PPP"DOMINIKA HERBURT HEYBOWICZ
4MNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FUNDACJA "MÓWIMY OBRAZAMI"BENOIT, JACQUES FRANCOIS, MICHEL, MARIE MEREL
ORANGE SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ORANGE CUSTOMER SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJERZY KLONECKI
SPIE OPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TP EDUKACJA I WYPOCZYNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TP TELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WIRTUALNA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA EWL SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA" "ORANGE CUSTOMER SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORANGE RETAIL SPÓŁKA AKCYJNAPRZEMYSŁAW TOMASZ KURCZEWSKI
"COMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TP EMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WIRTUALNA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA RS TV SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA "UROLOGIA" ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA EMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EMITEL SPÓŁKA AKCYJNAMAŁGORZATA MARIA DUNASZEWSKA
TP EMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJACEK RACHEL
ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY "SILESIA" W KATOWICACH IZBA DOMÓW MAKLERSKICH FUTURE SCREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBOGDAN STEFAN ZEGAR
ORLEN POWIERNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "EUREKA-AUDITING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EMARU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CE ENERGY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPHOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAREK SŁAWOMIR JÓZEFIAK
"POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA-CENTERTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA WESOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLATFORMA KOMUNIKACJI I ROZWIĄZAŃ MOBILNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI OPPORTUNITY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALGOLYTICS TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEXERA FIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEXERA F2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEXERA F3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWIESŁAW PIOTR STRĄK
SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA ALUMINIUM HANDEL - GRUPA IMPEXMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA "TELEFONY PODLASKIE" SPÓŁKA AKCYJNA HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA DELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "TELEFON 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA" POSTDATA SPÓŁKA AKCYJNA FŁT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" SYGNITY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROFINCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EXACT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA EXACT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EFICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMICHAŁ RYSZARD MICHALSKI
"KONSORCJUM COM - NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA POLENERGIA OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA SYNERPROJECT SPÓŁKA AKCYJNA KULCZYK HOLDING INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI MOBITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POLENERGIA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOBITEL MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRUST INVEST SPÓŁKA AKCYJNA PĘCICKA RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TIMBERMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POLENERGIA FARMA WIATROWA 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FARMA WIATROWA KRZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MULTIMEDIA CONCEPT SPÓŁKA AKCYJNA PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA POLENERGIA FARMA WIATROWA SZYMANKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FARMA WIATROWA PIEKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA SULECHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA BUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GEO KLETNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "KPI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FARMA WIATROWA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FARMA WIATROWA DĘBICE/KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FARMA WIATROWA 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA PEP - FARMA WIATROWA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FARMA WIATROWA 23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FARMA WIATROWA GRABOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FARMA WIATROWA WODZISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGIA ŻARÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FARMA WIATROWA ŁOMŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FARMA WIATROWA 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA PEP - FARMA WIATROWA 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FARMA WIATROWA NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA PEP - FARMA WIATROWA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FARMA WIATROWA KLUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FARMA WIATROWA OLBRACHCICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BJN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA MFW BAŁTYK I SPÓŁKA AKCYJNA POLENERGIA ELEKTROWNIA PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NATURAL POWER ASSOCIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA BIOELEKTROWNIA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA PEP - FARMA WIATROWA 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MANSA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FARMA WIATROWA BĄDECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BAŁTYK ŚRODKOWY I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MFW BAŁTYK III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MFW BAŁTYK II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KPI POLSKA 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SILESIAN COAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA EMOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA PEP - FARMA WIATROWA 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA PEP - PROJEKTY ENERGETYCZNE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA STRZELINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GREEN STONE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA PEP - PROJEKTY ENERGETYCZNE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MFW BAŁTYK I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA FOTOWOLTAIKA SPÓŁKA AKCYJNAJACEK MAREK KOSUNIAK
TP TELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "TELEFON 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "WIRTUALNA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA PAYTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARCIN WOJCIECH MIKOŁAJCZYK
"MAPMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORANGE SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAYTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAYTEL SPÓŁKA AKCYJNA GRUPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CORTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI WEDDING.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ONLINE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOUZEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ AURIDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LIVE MOTION GAMES SPÓŁKA AKCYJNASTANISŁAW WACŁAW URBAN
"BYDGOSKIE FABRYKI MEBLI" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "TELEFONY PODLASKIE" SPÓŁKA AKCYJNA ORANGE SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TP EMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE STOWARZYSZENIE CHOROBY HUNTINGTONAJACEK KOSUNIAK
"RUCH" SPÓŁKA AKCYJNA ORANGE SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EWL SPÓŁKA AKCYJNA LUX MED CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA NA RZECZ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO "UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS" ORLEN SYNTHOS GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZUZANNA INGA GÓRAL
CDP NETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJOWITA ALBERTYNA BUKOWIŃSKA
"ADECCO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MODIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROFESSIONAL WOMEN'S NETWORK - WARSZAWA W LIKWIDACJI FUNDACJA INSPINITYMACIEJ MATEUSZ NOWOHOŃSKI
"POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA-CENTERTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH TP EMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ORANGE CUSTOMER SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KALISPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚWIATŁOWÓD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARIAN KRZYSZTOF OGONOWSKI
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA TP EMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBrak powiązanych firm według adresu
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL