KRS 0000046386
NIP6772178936
REGON35635283200000
NazwaTP EDUKACJA I WYPOCZYNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTP EDUKACJA I WYPOCZYNEK
Data rejestracji 24 wrz 2001 (23 lata temu) 24 wrz 2001
Data usunięcia 07 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ERAZMA CIOŁKA, 6, WARSZAWA, 01-402, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJWspólnik
2001-09-24
2015-11-06
140.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000.000,00 ZŁOTYCH
01210078400000
Wspólnik
2015-11-06
2016-04-07
140.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000.000,- ZŁOTYCH
01609863000000
KUBA MIEDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2003-05-13
RYSZARD KLUBA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2003-05-13
STANISŁAW KIEZIK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2004-09-01
ARTUR SOCZEWICA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2003-05-13
JERZY RYSZARD KRYSTA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-13
2004-03-10
IRENA ZYCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-13
2006-01-16
KRYSTYN TEODOR ANTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-13
2007-01-22
PAWEŁ BUCHMAN
Członek Organu Nadzoru
2003-05-13
2008-03-17
STANISŁAW KIEZIK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-01
2011-10-25
PRZEMYSŁAW KURCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-17
2009-02-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW SYTUACJI, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE: PREZESA ZARZĄDU Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ZDZISŁAW GOLENIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-24
2002-11-05
MACIEJ WOJCIECH MATUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-24
2003-01-22
MARIAN KULIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-24
2003-01-22
ELŻBIETA PIETRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-05
2003-01-22
JERZY RYSZARD KRYSTA
PREZES ZARZĄDU
2003-01-22
2003-05-13
TADEUSZ ROLAND SZUMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-22
2003-09-11
KRZYSZTOF JACEK GERULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-13
2007-09-24
MARCIN RASZKA
PREZES ZARZĄDU
2006-08-03
2008-05-16
WOJCIECH KUDERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-17
2008-05-16
WOJCIECH KUDERA
PREZES ZARZĄDU
2008-05-16
2008-11-13
2001-09-24
2002-03-29
TP WYPOCZYNEK POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-24
2003-09-11
MALCZEWSKIEGO, 45, KRAKÓW, 30 - 207, KRAKÓW, POLSKA
2003-09-11
2005-02-15
MIEDZIANA, 3A, WARSZAWA, 00-814, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie