KRS 0000029856
REGON19257196600000
Nazwa"TP SIRCOM - SZKOLENIA I REKREACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTP SIRCOM - SZKOLENIA I REKREACJA
Data rejestracji 20 lip 2001 (23 lata temu) 20 lip 2001
Data usunięcia 21 lut 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIEDZIANA, 3 A, WARSZAWA, 00-814, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80050000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#5530A RESTAURACJE #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5551Z STOŁÓWKI #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNAWspólnik
2001-07-20
2004-11-24
160100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80050000,- ZŁ
01210078400000
Wspólnik
2004-11-24
2005-02-21
160100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80050000 ZŁ
35635283200000
RYSZARD GŁODZIK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2002-09-26
ZBIGNIEW KRZYSTANEK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2002-09-26
IRENA ŻYCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2005-02-21
BARBARA MACIULEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2003-04-28
MACIEJ ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2003-04-28
PAWEŁ BUCHMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-09-26
2005-02-21
KRYSTYN TEODOR ANTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-26
2005-02-21
STANISŁAW KIEZIK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-28
2005-02-21
JERZY KRYSTA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-28
2004-03-08
ARTUR SOCZEWICA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2004-08-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW SYTUACJI, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE: PREZESA ZARZĄDU Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
BOGDAN RADYS
PREZES ZARZĄDU
2001-07-20
2002-02-19
RYSZARD WALKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-20
2003-01-27
FRANCISZEK CHMIELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-20
2002-09-26
JAN MIECZYSŁAW RADZIEMSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-19
2003-01-27
DARIUSZ PUCUŁA
PREZES ZARZĄDU
2003-01-27
2003-04-28
ZBIGNIEW LEWICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-28
2004-04-20
ADAM DĄBROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-21
2005-02-21
MAŁGORZATA FLORIANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-21
2005-02-21
JACEK STANISŁAW ROSTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-04-20
2005-02-21
TADEUSZ ROLAND SZUMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-27
2003-08-21
2001-07-20
2001-11-28
"TP WYPOCZYNEK PÓŁNOC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-20
2003-08-21
ŻYWIECKA, 2 C, GDAŃSK, 80-407, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie