KRS 0000138808
REGON63087991200000
NazwaWIELKOPOLSKIE BIOPALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWIELKOPOLSKIE BIOPALIWA
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Data usunięcia 27 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁAWA WIELKOPOLSKA, 62-085, SKOKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (47)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0112A UPRAWA WARZYW #0112B UPRAWA WARZYW I SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0201A GOSPODARKA LEŚNA #0201B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE #0202Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #1541Z PRODUKCJA NIE OCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW #1542Z PRODUKCJA RAFINOWANYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW #2414Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #2941B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH #2942B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI DO OBRÓBKI METALU #2943B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5188Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOMAREK WOJCIECH ANDRYKOWSKI
Prokurent
2002-11-21
2003-01-29
ODDZIELNA
DARIUSZ ANDRZEJ NOWETA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2003-07-24
WOJCIECH BĄK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2003-07-24
EUGENIUSZ STANISŁAW PIETRUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2007-02-27
ZBIGNIEW ANDRZEJ CHRZANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2007-02-27
ELŻBIETA MIROSŁAWA RYNCEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2007-02-27
PAWEŁ BOGUSŁAW RZEPKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2007-02-27
PAWEŁ KURASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2007-02-27
Wspólnik
2002-11-21
2007-02-27
1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800000 ZŁ
00485381100000
Wspólnik
2003-07-02
2007-02-27
2800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1400000 ZŁ
63156060900000
Wspólnik
2003-07-02
2007-02-27
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000000 ZŁ
63035216800000
PAWEŁ KURASZKIEWICZ
Wspólnik
2003-07-24
2004-07-16
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ BOGUSŁAW RZEPKA
Wspólnik
2003-07-24
2004-07-16
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁOTYCH
KRYSTYNA BARTOSZEWSKA
Powiernik
2005-04-20
2007-02-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PRZEMYSŁAW TOMASZ MORKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-11
2007-02-27
MARIA DZIĘCIELEWSKA
DYREKTOR
2002-11-21
2003-01-29
ZBIGNIEW ANDRZEJ CHRZANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-29
2004-02-16
MAREK STANISŁAW NEJMAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-29
2004-02-16
PAWEŁ JAN CZESZAK
PREZES ZARZĄDU
2004-02-16
2004-08-11
JAKUB FRĄCKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-16
2007-02-27
2002-11-21
2003-01-29
ZAKŁAD TELEKOMUTACJI UNITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-21
2004-02-23
PRZEMYSŁOWA, 39, POZNAŃ, 61-541, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie