KRS 0000017505
NIP5830001304
REGON19032062200000
NazwaEDF WYBRZEŻE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaEDF WYBRZEŻE
Data rejestracji 05 cze 2001 (23 lata temu) 05 cze 2001
Data usunięcia 17 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SWOJSKA, 9, GDAŃSK, 80-867, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 88220000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 88220000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji882200
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCHJEAN MICHEL MAZALERAT
Członek Organu Nadzoru
2001-06-05
2001-11-23
JAN GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2009-07-21
MARIE FRANCOISE PEPIN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2003-01-08
AXEL EANEUD BERNADAC
Członek Organu Nadzoru
2002-03-26
2005-07-27
GERARD ROTH
Członek Organu Nadzoru
2003-01-08
2003-10-10
BRICE FRANCOIS ALLEMAN
Członek Organu Nadzoru
2003-01-08
2003-11-05
DOMINIQUE ANNE CHALIGNE
Członek Organu Nadzoru
2003-01-08
2005-07-27
PRZEMYSŁAW KAZIMIERZ TERMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-08
2004-07-16
ADAM JAN BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-08
2004-07-16
ANNA ARCIMOWICZ KOŁECZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-10
2010-08-03
ELŻBIETA MARIA KOWALEWSKA
Prokurent
2005-07-27
2014-02-17
PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF JÓZEF KOSIOREK
Prokurent
2006-07-18
2014-02-17
PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF HENRYK ŚWITLIK
Prokurent
2006-07-18
2013-11-29
PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
WALDEMAR DUNAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-05
2009-07-21
KRZYSZTOF JÓZEF KOSIOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-05
2006-07-18
KRZYSZTOF HENRYK ŚWITLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-05
2006-07-18
JEAN JACQUES ZINT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-05
2001-11-23
JEAN JACQUES ZINT
VICE PREZES
2001-11-23
2003-11-28
HENRYK DWORAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-05
2005-07-27
ADAM MAREK MADERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-05
2006-07-28
JEAN NOEL REIMERINGER
VICE PREZES
2003-11-28
2008-02-12
JAN ALFONS NAGÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-18
2009-07-21
IRENEUSZ ZBIGNIEW FILARSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2008-02-12
2008-03-14
2001-06-05
2001-11-23
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WYBRZEŻE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-23
2012-09-10
ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE SPÓŁKA AKCYJNA
Dostosowanie Elektrociepłowni Gdyńskiej do pracy bezskładowiskowej
39 124 000,00 zł
6 225 000,00 zł
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
IV.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie