KRS 0000353029
NIP8942999344
REGON02122454200000
NazwaWŁODKOWICA 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaWŁODKOWICA 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 31 mar 2010 (14 lat temu) 31 mar 2010
Data usunięcia 30 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres STRZEGOMSKA, 46-56, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTWPAWEŁ TOMASZ LIS
Beneficjent
KRZYSZTOF FRANCISZEK PILCH
Beneficjent
BOGDAN JÓZEF PILCH
Beneficjent
JÓZEF WOJCIECH PILCH
Beneficjent
JÓZEF WOJCIECH PILCH
reprezentant
JÓZEF WOJCIECH PILCH
Wspólnik
2010-03-31
2022-06-30
PAWEŁ TOMASZ LIS
Wspólnik
2010-03-31
2022-06-30
BOGDAN JÓZEF PILCH
Wspólnik
2010-03-31
2022-06-30
KRZYSZTOF FRANCISZEK PILCH
Wspólnik
2010-03-31
2022-06-30
PAWEŁ TOMASZ LIS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KRZYSZTOF FRANCISZEK PILCH
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BOGDAN JÓZEF PILCH
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JÓZEF WOJCIECH PILCH
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD SPÓŁKI POD FIRMĄ 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JÓZEF PILCH - PREZES ZARZĄDU ORAZ JERZY STAŃSZYK - PROKURENT SAMOISTNY SPÓŁKI POD FIRMĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA POD FIRMĄ 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2010-03-31
2022-06-30
02036332000000
2010-03-31
2022-06-30
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-03-31
2022-06-30
WŁODKOWICA 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-03-31
2022-06-30
STRZEGOMSKA, 46-56, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA
2020-10-07
2022-06-30
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2020-10-07
2022-06-30
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2020-10-07
2022-06-30
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2020-10-07
2022-06-30
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2020-10-07
2022-06-30
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2020-10-07
2022-06-30
494 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
2020-10-07
2022-06-30
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2020-10-07
2022-06-30
55 - ZAKWATEROWANIE
2020-10-07
2022-06-30
56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
2020-10-07
2022-06-30
58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie