KRS 0000090603
NIP5270206808
REGON01260196000000
NazwaELEKTRIM-AUTOINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaELEKTRIM-AUTOINVEST
Data rejestracji 12 lut 2002 (23 lata temu) 12 lut 2002
Data usunięcia 18 sie 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 750150,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 750150,00 PLN
Wartość nominalna akcji150,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5001
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6420 TELEKOMUNIKACJA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440 REKLAMA #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6420B TELEFONIA RUCHOMA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANAMARIAN DĄBROWSKI
Prokurent
2008-03-18
2011-02-17
SAMODZIELNA
KRZYSZTOF GRZYWACZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-12
2008-03-18
ANDRZEJ KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-12
2008-03-18
MARIUSZ KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-12
2003-11-20
MICHEL PICOT
Członek Organu Nadzoru
2008-03-18
2011-02-01
RYSZARD POSPIESZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-18
2011-02-01
TOMASZ CEZARY DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-11-25
2011-02-01
AXEL LÜTZNER
Członek Organu Nadzoru
2011-02-01
2011-08-18
TOMASZ GIZBERT STUDNICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-01
2011-08-18
TOMASZ MAREK SPYRA
Członek Organu Nadzoru
2011-02-01
2011-08-18
NICOLAS BOISSIN
Członek Organu Nadzoru
2002-02-12
2003-11-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PHILIPPE ROGER KENE HOUDOUIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-12
2011-02-01
YAIR SEGAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-12
2011-02-01
MATTHIAS LOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-01
2011-08-18
MICHAEL PELZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-01
2011-08-18
2002-02-12
2002-03-06
AL.ARMII KRAJOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
2002-03-06
2005-01-17
AL. ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
2005-01-17
2009-01-21
AL. JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
2009-01-21
2009-02-05
AL. JEROZOLIMSKIE, 125/127, WARSZAWA, 02-057, WARSZAWA, POLSKA
2009-02-05
2011-02-17
AL. JEROZOLIMSKIE, 125/127, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie