KRS 0000003532
NIP9531016139
REGON09119606700000
NazwaNEUPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNEUPACK POLSKA
Data rejestracji 26 mar 2001 (23 lata temu) 26 mar 2001
Data usunięcia 24 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RÓWNA, 2, BYDGOSZCZ, 85-846, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9259627,70 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#2111Z PRODUKCJA MASY CELULOZOWEJ #2112Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2122Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #2123Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIMAYR-MELNHOF KARTON AKTIENGESELLSCHAFT
Wspólnik
2009-08-25
2009-12-30
1 (JEDEN) UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.259.627,70 (DZIEWIĘĆ MILIONÓW DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA SIEDEM ZŁOTYCH 70/100)
NEUPACK GMBH
Wspólnik
2001-03-26
2009-08-25
1 (JEDEN) UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 7.358.200 (SIEDEM MILIONÓW TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE) PLN
MAYR-MELNHOF PACKAGING AUSTRIA GMBH
Wspólnik
2001-03-26
2009-08-25
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.901.427,70 (JEDEN MILION DZIEWIĘĆSET JEDEN TYSIĘCY CZTERYSTA DWADZIEŚCIA SIEDEM I 70/100) PLN
MAYR-MELNHOF PACKAGING INTERNATIONAL GMBH
Wspólnik
2009-12-30
2010-06-07
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.259.627,70 ZŁOTYCH
MM PACKAGING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2010-06-07
2010-09-24
1 (JEDEN) UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.259.627,70 (DZIEWIĘĆ MILIONÓW DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA SIEDEM 70/100) ZŁOTYCH
ALFRED FOGARASSY
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2002-10-18
WILHELM HORMANSEDER
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2004-01-22
ANDREAS BLASCHKE
Członek Organu Nadzoru
2002-10-18
2010-09-24
FRANZ WALTER GEHBAUER
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2005-08-11
WILHELM HORMANSEDER
Członek Organu Nadzoru
2005-08-11
2010-09-24
TOMASZ GIZBERT STUDNICKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-21
2009-07-09
ZBIGNIEW CZESŁAW ĆWIĄKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2008-03-21
ZBIGNIEW ĆWIĄKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-09
2010-09-24
MICHAŁ BARTŁOMIEJ THOMAS
Prokurent
2003-10-22
2005-03-09
ODDZIELNA
DANUTA KRYSTYNA BARAŃSKA
Prokurent
2006-09-12
2010-09-24
PROKURA ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MICHAŁ BARTŁOMIEJ THOMAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-03-09
2006-09-12
FRANZ WALTER GEHBAUER
PREZES ZARZĄDU
2001-03-26
2004-01-22
EMILIA BERNADETA DROZDOWSKA KACPERSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-26
2001-09-07
JOHANN TAFERNER
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-16
2004-01-22
JOHANN TAFERNER
PREZES ZARZĄDU
2004-01-22
2010-09-24
MICHAŁ BARTŁOMIEJ THOMAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-14
2010-09-24
2001-03-26
2010-09-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-26
2010-09-24
NEUPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-26
2010-09-24
RÓWNA, 2, BYDGOSZCZ, 85-846, BYDGOSZCZ, POLSKA
2001-03-26
2010-09-24
2111Z - PRODUKCJA MASY CELULOZOWEJ
2001-03-26
2010-09-24
2112Z - PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY
2001-03-26
2010-09-24
2121Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
2001-03-26
2010-09-24
2122Z - PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH
2001-03-26
2010-09-24
2123Z - PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
2001-03-26
2010-09-24
2125Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, TJ. PRODUKCJA ETYKIETEK, FILTRÓW Z PAPIERU I KARTONU, CEWEK, SZPULEK, NASADEK I PODOBNYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY
2001-03-26
2010-09-24
2221Z - DRUKOWANIE GAZET
2001-03-26
2010-09-24
2222Z - DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, TJ DRUKOWANIE PRZY UŻYCIU MASZYN DRUKARSKICH, OFFSETOWYCH, FOTOGRAWIUROWYCH, FLEKSOGRAFICZNYCH, KSEROKOPIAREK, DRUKAREK KOMPUTEROWYCH, FOTOKOPIAREK I TERMOKOPIAREK
2001-03-26
2010-09-24
2223Z - INTROLIGATORSTWO
2001-03-26
2010-09-24
2224Z - SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie