KRS 0000247531
NIP5272495076
REGON14037034600000
NazwaELIANE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELIANE INVESTMENTS
Data rejestracji 20 gru 2005 (19 lat temu) 20 gru 2005
Data usunięcia 08 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOKRZYSKA, 36, WARSZAWA, 00-116, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWWspólnik
2005-12-20
2006-04-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
01571658600000
Wspólnik
2006-04-14
2010-12-22
100 (STO) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01260196000000
Wspólnik
2010-12-22
2013-01-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01601772600000
PIERRE-HENRY GALAN
Likwidator
2012-05-12
2013-01-08
KRZYSZTOF GRZYWACZ
Likwidator
2012-05-12
2013-01-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE
PREZES ZARZĄDU
2005-12-20
2006-04-14
PHILIPPE HOUDOUIN
PREZES ZARZĄDU
2006-04-14
2011-09-30
EDOUARD DE CHAVAGNAC
PREZES ZARZĄDU
2011-09-30
2012-05-12
PIERRE-HENRY GALAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-30
2012-05-12
KRZYSZTOF GRZYWACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-30
2012-05-12
2005-12-20
2012-05-12
ELIANE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-20
2006-04-14
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2006-04-14
2009-01-22
AL. JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
2009-01-22
2009-02-02
AL. JEROZOLIMSKIE, 125/127, WARSZAWA, 02-057, WARSZAWA, POLSKA
2009-02-02
2011-10-27
AL. JEROZOLIMSKIE, 125/127, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie