KRS 0000447752
NIP1251619602
REGON14650269400000
NazwaTBA EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaTBA EXPRESS
Data rejestracji 17 sty 2013 (12 lat temu) 17 sty 2013
Data usunięcia 09 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONOPNICKIEJ, 23, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 614000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1251619602
data rejestracji 28 sty 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPAWEŁ ANDRZEJ GŁODEK
Beneficjent
PAWEŁ ANDRZEJ GŁODEK
reprezentant
WIOLETTA MARIA JAWORSKA
Wspólnik
2013-01-17
2021-02-09
1198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119.800 ZŁ
POLTEL COMMUNICATIONS LIMITED
Wspólnik
2015-08-26
2021-02-09
4912 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 491.200 ZŁ
PAWEŁ ANDRZEJ GŁODEK
Powiernik
2016-11-18
2021-02-09
PAWEŁ ANDRZEJ GŁODEK
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI: - PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, W ZAKRESIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 200.000 ZŁ (DWUSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH), - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W ZAKRESIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ WYNOSI CO NAJMNIEJ 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), PRZY CZYM JEDNYM Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ZAWSZE MUSI BYĆ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU.
WIOLETTA MARIA JAWORSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-01-17
2021-02-09
KRZYSZTOF JANUSZ ARCISZEWSKI
WICEPREZES
2015-11-09
2016-05-19
PIOTR WŁADYSŁAW PILCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-19
2016-11-24
GRZEGORZ MACIEJ GRYGIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-19
2016-11-24
MAREK STANISŁAW GRZYBOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-11-24
2021-02-09
ROBERT PIOTR BIAŁCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-19
2016-11-24
2013-01-17
2016-11-18
TBA EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-11-18
2016-12-20
TBA EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie