KRS 0000041815
NIP1132329298
REGON01741226400000
Nazwa"LORIEN" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"LORIEN" -
Data rejestracji 05 wrz 2001 (23 lata temu) 05 wrz 2001
Data usunięcia 08 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARSZAŁKOWSKA, 111A, WARSZAWA, 00-102, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132329298
data rejestracji 05 gru 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sie 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPAWEŁ ANDRZEJ GŁODEK
Beneficjent
PAWEŁ ANDRZEJ GŁODEK
reprezentant
PAWEŁ KRZYSZTOF PRZYSOWA
Wspólnik
2001-09-05
2018-10-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
MARIUSZ JACEK WITKOWSKI
Wspólnik
2001-09-05
2014-09-12
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ BIŃKOWSKI
Wspólnik
2001-09-05
2004-05-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ.
MARIUSZ JACEK WITKOWSKI
Wspólnik
2018-10-18
2022-06-08
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97000,00 ZŁ
PAWEŁ ANDRZEJ GŁODEK
Powiernik
2019-05-22
2022-06-08
PAWEŁ ANDRZEJ GŁODEK
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIUSZ JACEK WITKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-05
2018-10-18
MARIUSZ JACEK WITKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-18
2022-06-08
PAWEŁ KRZYSZTOF PRZYSOWA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-05
2018-10-18
PAWEŁ BIŃKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-05
2004-05-11
2001-09-05
2005-06-30
KIJOWSKA, 11, WARSZAWA, 03-743, WARSZAWA, POLSKA
2005-06-30
2013-08-26
PTASIA, 2, WARSZAWA, 00-138, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie