KRS 0000123932
REGON01485789900000
NazwaSTOWARZYSZENIE "SPORT XXI"
Krótka nazwaSPORT XXI
Data rejestracji 23 lip 2002 (22 lata temu) 23 lip 2002
Data usunięcia 23 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres WRZECIONO, 65, WARSZAWA, 01-950, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMJOANNA IRENA SŁAWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-21
2018-07-23
ANDRZEJ JERZY PRZEWĘDA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-23
2018-07-23
JOANNA AUGUSTYNA KŁYSZEJKO
Członek Organu Nadzoru
2002-07-23
2004-10-21
ANDRZEJ MARIA CHRZANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-21
2018-07-23
ARKADIUSZ MAREK SALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-23
2004-10-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH JEST UPOWAŻNIONY PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BĄDŹ DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE;
AGATA ALICJA MAŚLANKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-23
2018-07-23
MICHAŁ WAWRYKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-23
2004-05-24
JAROSŁAW JACEK WALUKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-23
2004-10-21
JAROSŁAW JACEK WALUKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-21
2018-07-23
ANDRZEJ CEZARY SCHYMALLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-23
2004-05-24
JACEK MAŚLANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-07-23
2018-07-23
TOMASZ EUGENIUSZ KURDZIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-23
2004-05-24
JACEK ALFRED SZOSTAK
CZŁONEK ZARZĄDU-SKARBNIK
2004-10-21
2018-07-23
2002-07-23
2018-07-23
STOWARZYSZENIE
2002-07-23
2018-07-23
STOWARZYSZENIE "SPORT XXI"
2002-07-23
2018-07-23
WRZECIONO, 65, WARSZAWA, 01-950, WARSZAWA, POLSKA
2002-07-23
2018-07-23
2213Z - WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
2002-07-23
2018-07-23
6330B - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY
2002-07-23
2018-07-23
7140Z - WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2002-07-23
2018-07-23
9262Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie