KRS 0000030359
REGON00279022000000
NazwaMOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOGO
Data rejestracji 09 sie 2001 (23 lata temu) 09 sie 2001
Data usunięcia 29 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 297700,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#1587Z PRODUKCJA PRZYPRAW #2463Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #0502 RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPRZEMYSŁAW GŁÓWCZEWSKI
Wspólnik
2001-08-09
2007-03-28
DWA TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET SIEDEMNAŚCIE UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI STO CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH
TOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-09
2002-03-28
5386 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH
012488819
JANUSZ STEFAN ANTAS
Wspólnik
2002-03-28
2007-03-28
DWA TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET SIEDEMNAŚCIE UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI STO CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-03-28
2010-01-29
5954 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 297.700,00 ZŁOTYCH
01227209000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRZEMYSŁAW GŁÓWCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2007-03-28
ARTUR ERYK UNGIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-28
2010-01-29
MARIAN BOGDAN OWERKO
PREZES ZARZĄDU
2007-03-28
2007-04-20
PAWEŁ MAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-20
2008-07-21
PAWEŁ ŁUKASZ SOBKÓW
PREZES ZARZĄDU
2008-07-21
2010-01-29
2001-08-09
2002-12-12
"TAG - POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-09
2005-06-14
AL.JEROZOLIMSKIE, 133, WARSZAWA, 02-304, WARSZAWA, POLSKA
2005-06-14
2007-03-28
AL. JEROZOLIMSKIE, 133, WARSZAWA, 02-304, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie