KRS 0000337116
NIP5272611631
REGON14202000100000
NazwaQ222 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaQ222
Data rejestracji 16 wrz 2009 (15 lat temu) 16 wrz 2009
Data usunięcia 24 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 47/10, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5607000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272611631
data rejestracji 21 wrz 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIJAROSŁAW SOSNOWSKI
Wspólnik
2009-09-16
2009-12-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
LARGO INVESTMENT CAPITAL LIMITED
Wspólnik
2017-01-20
2017-09-22
20.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.050,00 ZŁ.
PAWEŁ MAKOWSKI
Wspólnik
2017-09-22
2019-04-30
98.181 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.909.050,00 ZŁ.
LAZAR VISION FUND LP
Wspólnik
2019-04-30
2022-02-22
112.140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.607.000,00 ZŁ
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Wspólnik
2022-02-22
2023-10-24
112.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.600.000 ZŁOTYCH
ARGOVEST HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2009-12-23
2015-01-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
COSTANSIA SERVICES LIMITED
Wspólnik
2015-01-13
2016-10-27
19900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 995.000,00 ZŁ
ERMITANO CAPITAL LIMITED
Wspólnik
2016-09-26
2016-10-27
48.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400.000,00 ZŁ.
BARKELEY FUNDS LLC
Wspólnik
2016-09-26
2016-10-27
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ.
JACEK MAREK KADE
Wspólnik
2016-10-27
2017-09-22
87.980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.399.000,00 ZŁ.
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Likwidator
2023-03-21
2023-10-24
JAROSŁAW WOJCIECH MROŻEK
Kurator
2020-11-23
2022-07-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW SOSNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-09-16
2011-01-19
EKATERINI IOANNOU
PREZES ZARZĄDU
2011-01-19
2014-11-13
1954-04-01
JACEK MAREK KADE
PREZES ZARZĄDU
2014-11-13
2019-07-08
ANDRZEJ SŁONIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-11-06
2019-04-30
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-01-19
2022-05-23
ANDRZEJ PIOTR SANDOMIERZ
PREZES ZARZĄDU
2022-07-20
2023-03-21
2009-09-16
2019-04-30
LARGO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-04-30
2023-03-21
Q222 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-16
2014-11-13
ŻYTNIA, 18 A, WARSZAWA, 01-014, WARSZAWA, POLSKA
2014-11-13
2015-01-13
BOLESŁAW PRUSA, 2, WARSZAWA, 00-493, WARSZAWA, POLSKA
2015-01-13
2015-05-21
UL. PRZYOKOPOWA, 33, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA
2015-05-21
2015-12-11
UL. GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
2015-12-11
2018-10-05
UL. TWARDA, 18, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA
2018-10-05
2019-04-30
ALEJA JANA PAWŁA II, 12, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
1433-SEE-2.7113.241.2023.1
0023-03-09
2023-05-17
22527.59 PLN
1418-13097311
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
1433-SEE-2.7113.240.2023.1
0023-03-09
2023-05-17
9147.73 PLN
1471-723.809162.2020
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
1433-SEE-2.7113.240.2023.1
0023-03-09
2023-05-17
104.1 PLN
1471-723.809216.2020
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
1433-SEE-2.7113.245.2023.1
0023-03-10
2023-05-17
67.2 PLN
1406/ODS/2020
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
1433-SEE-2.7113.244.2023.1
0023-03-10
2023-05-17
69.09 PLN
FWD.3120.5382.2020
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
GKm 67/22
2022-07-05
2022-11-15
300309.59 PLN
Repertorium A numer 4099/2018, XVI GCo 612/19, GKm 761/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski, Kancelaria Komornicza nr V w Legionowie
GKm 49/23
2023-03-22
2023-05-25
8156.95 PLN
XVII GNc 95/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski, Kancelaria Komornicza nr V w Legionowie
GKm 676/23
2023-11-01
2024-04-09
404805.19 PLN
XVI GC 1210/19, VII AGa 80/23
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski, Kancelaria Komornicza nr V w Legionowie
1433-SEE-2.7113.1754.2023.1
2023-12-28
2024-05-14
10483.69 PLN
FN.3161.1.000216/21
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
1433-SEE-2.7113.245.2023.1
0023-03-10
2023-05-17
69.1 PLN
5017/ODE/2020
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie