KRS 0000154176
NIP5242452932
REGON01260545500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DANTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DANTUS"
Data rejestracji 05 mar 2003 (22 lata temu) 05 mar 2003
Data usunięcia 17 mar 2020 17 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻYWICZNA, 57, WARSZAWA, 03-179, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5242452932
data rejestracji 26 mar 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCHMIKOŁAJ TUSIŃSKI
Wspólnik
2003-03-05
2020-03-17
4250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.125.000,00 ZŁ
DANUTA MOSKWA
Wspólnik
2003-03-05
2020-03-17
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
MIKOŁAJ JÓZEF TUSIŃSKI
Prokurent
2004-12-17
2019-08-23
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Likwidator
2019-08-23
2020-03-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MIKOŁAJ TUSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-05
2019-08-23
2003-03-05
2019-08-23
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DANTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-05
2004-12-17
ŻYWICZNA, 51, WARSZAWA, 03-179, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie