KRS 0000143518
NIP5220002914
REGON00219122800000
NazwaTOWARZYSTWO GOSPODARCZE "MARGONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOWARZYSTWO GOSPODARCZE "MARGONT"
Data rejestracji 19 gru 2002 (22 lata temu) 19 gru 2002
Data usunięcia 22 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@MARGONT.PL
Dane podatkowe
NIP 5220002914
data rejestracji 17 sty 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Likwidator
2023-03-31
2023-08-22
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Likwidator
2021-10-04
2022-09-29
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
reprezentant
LECH ANTONI BOSEK
Wspólnik
2002-12-19
2011-01-19
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁ
ANNA WIERZCHOWSKA
Wspólnik
2011-01-19
2021-10-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Wspólnik
2021-10-04
2023-08-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000 ZŁOTYCH
ANNA WIERZCHOWSKA
Prokurent
2016-03-10
2019-07-31
SAMODZIELNA
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
LECH ANTONI BOSEK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-19
2019-07-31
BARBARA WIKTORIA BOSEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-19
2010-05-13
ANNA WIERZCHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-19
2012-08-31
ANNA WIERZCHOWSKA
WICEPREZES
2012-08-31
2016-03-10
ANNA WIERZCHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-07-31
2021-10-04
2002-12-19
2021-10-04
TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "MARGONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-19
2021-10-04
BALETOWA, 51, WARSZAWA, 02-867, WARSZAWA, POLSKA
GKm 69/22
2023-06-20
2024-01-30
46867.83 PLN
XXVI GC 694/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Robert Kalwajt Kancelaria Komornicza nr VII w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie