KRS 0000002291
NIP8440006488
REGON00540207400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI "ORTUS" BOGUMIŁA WIERCZUK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI "ORTUS" BOGUMIŁA WIERCZUK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 01 mar 2001 (24 lata temu) 01 mar 2001
Data usunięcia 15 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KOŚCIUSZKI, 72, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJAN OSTROWSKI
Wspólnik
2001-03-01
2011-04-05
JANUSZ PŁOŃSKI
Wspólnik
2001-03-01
2002-11-06
IRENA OSTROWSKA
Wspólnik
2002-10-01
2011-04-05
BOGUMIŁA MARIA WIERCZUK
Wspólnik
2011-04-05
2013-10-09
ZYGMUNT WIERCZUK
Wspólnik
2013-10-09
2019-07-04
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Wspólnik
2016-05-17
2024-04-15
Wspólnik
2011-04-05
2024-04-15
51041790000000
JAROSŁAW GIENIUL
Prokurent
2002-10-01
2007-11-13
JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSZYSCY TRZEJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
JAN OSTROWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-03-01
2011-04-05
JANUSZ PŁOŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-03-01
2002-10-01
BOGUMIŁA MARIA WIERCZUK
Członek Organu Reprezentacji
2011-04-05
2013-10-09
ZYGMUNT WIERCZUK
Członek Organu Reprezentacji
2013-10-09
2019-07-04
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-17
2024-04-15
Członek Organu Reprezentacji
2011-04-05
2024-04-15
51041790000000
IRENA OSTROWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2002-11-06
2011-04-05
2001-03-01
2002-10-01
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI "ORTUS"- SPÓŁKA JAWNA
2002-10-01
2011-04-05
"PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI ORTUS JAN OSTROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA"
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie