KRS 0000111575
NIP1132396679
REGON01514811300000
NazwaWILLA DEVELOPER SASINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWILLA DEVELOPER SASINA
Data rejestracji 09 maj 2002 (22 lata temu) 09 maj 2002
Data usunięcia 17 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA ARMII KRAJOWEJ, 4, RADZYMIN, 05-250, RADZYMIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132396679
data rejestracji 15 lut 2003
status Czynny
53116022020000000355912444
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHANDRZEJ PIOTR SANDOMIERZ
Beneficjent
SEBASTIAN RYSZARD SZUBIERAJSKI
Beneficjent
MAŁGORZATA ANNA MARCINIAK
Beneficjent
EMILIAN SZUBIERAJSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF ANDRZEJ SZUBIERAJSKI
Beneficjent
MAŁGORZATA ANNA MARCINIAK
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
ANDRZEJ JANUSZ WYGLĄDAŁA
Wspólnik
2002-05-09
2004-09-23
50 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
BARTŁOMIEJ GRZEGORZ ACHLER
Wspólnik
2004-09-06
2008-04-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ARTUR WŁADYSŁAW BRYZEK
Wspólnik
2004-09-23
2006-11-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ JANUSZ WYGLĄDAŁA
Wspólnik
2006-11-27
2008-04-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF KAZIMIERZ MAKOWSKI
Wspólnik
2004-09-06
2008-02-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
EMILIA KRYSTYNA WYGLĄDAŁA
Wspólnik
2008-04-29
2018-08-31
2.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.800.000,00 ZŁ
EMILIAN SZUBIERAJSKI
Wspólnik
2018-08-31
2020-01-17
932 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 932.000 ZŁ.
KRZYSZTOF ANDRZEJ SZUBIERAJSKI
Wspólnik
2018-08-31
2020-01-17
1707 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.707.000 ZŁ
MAŁGORZATA ANNA MARCINIAK
Wspólnik
2018-08-31
2020-01-17
465 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 465.000 ZŁ.
MAŁGORZATA ANNA MARCINIAK
Prokurent
2019-12-04
2020-01-17
PROKURA ODDZIELNA
EMILIAN SZUBIERAJSKI
Prokurent
2019-12-04
2020-01-17
PROKURA ODDZIELNA
KRZYSZTOF ANDRZEJ SZUBIERAJSKI
Prokurent
2019-12-04
2020-01-17
PROKURA ODDZIELNA
ANDRZEJ PIOTR SANDOMIERZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPEMENTARIUSZA -PREZES ZARZĄDU
SEBASTIAN RYSZARD SZUBIERAJSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ - KOMANDYTARIUSZ, UDZIAŁY PONIŻEJ 25%
MAŁGORZATA ANNA MARCINIAK
Beneficjent
KOMPLENATAERISZ O UDZAŁACH PONŻEJ 25%
EMILIAN SZUBIERAJSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA WILLA DEVELOPER SASINA SP. Z O.O POSIADAJĄCY 50% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2500ZŁ.
KRZYSZTOF ANDRZEJ SZUBIERAJSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY I BRAK USTANOWIONYCH W SPÓŁCE PROKURENTÓW
MAŁGORZATA ANNA MARCINIAK
PREZES ZARZĄDU
2018-08-31
2019-12-04
ANDRZEJ PIOTR SANDOMIERZ
PREZES ZARZĄDU
2019-12-04
2020-01-17
ANDRZEJ JANUSZ WYGLĄDAŁA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-09
2004-09-06
KRZYSZTOF KAZIMIERZ MAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-06
2008-02-05
BARTŁOMIEJ GRZEGORZ ACHLER
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-06
2008-04-29
ANDRZEJ JANUSZ WYGLĄDAŁA
PREZES ZARZĄDU
2008-04-29
2018-08-31
2002-05-09
2019-05-08
"EMTEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2002-05-09
2003-07-22
ZWYCIĘZCÓW, 53, WARSZAWA, 03-937, WARSZAWA, POLSKA
2003-07-22
2018-08-31
ZWYCIĘZCÓW, 28, WARSZAWA, 03-938, WARSZAWA, POLSKA
2018-08-31
2019-04-05
UL. BAGNO, 2, WARSZAWA, 00-112, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie