KRS 0000653152
NIP1251649164
REGON36608782000000
NazwaWILLA DEVELOPER WOŁOMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWILLA DEVELOPER WOŁOMIN
Data rejestracji 15 gru 2016 (8 lat temu) 15 gru 2016
Data usunięcia 07 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA ARMII KRAJOWEJ, 4, RADZYMIN, 05-250, RADZYMIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHEMILIAN SZUBIERAJSKI
Wspólnik
2016-12-15
2024-05-07
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
KRZYSZTOF ANDRZEJ SZUBIERAJSKI
Wspólnik
2016-12-15
2024-05-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MAŁGORZATA ANNA MARCINIAK
Wspólnik
2016-12-15
2024-05-07
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
MAŁGORZATA ANNA MARCINIAK
Beneficjent
KRZYSZTOF ANDRZEJ SZUBIERAJSKI
Beneficjent
EMILIAN SZUBIERAJSKI
Beneficjent
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
zgłaszający - likwidator
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Likwidator
2023-10-16
2024-05-07
MAŁGORZATA ANNA MARCINIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF ANDRZEJ SZUBIERAJSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EMILIAN SZUBIERAJSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EMILIAN SZUBIERAJSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-12-15
2016-12-20
KRZYSZTOF ANDRZEJ SZUBIERAJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-15
2016-12-20
KRZYSZTOF ANDRZEJ SZUBIERAJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-03
2023-07-10
SEBASTIAN RYSZARD SZUBIERAJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-03
2023-10-18
EMILIAN SZUBIERAJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-03
2023-10-18
MAŁGORZATA ANNA MARCINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-03
2023-10-18
MAŁGORZATA ANNA MARCINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-15
2016-12-20
SEBASTIAN RYSZARD SZUBIERAJSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-12-20
2017-03-03
2016-12-15
2023-10-16
WILLA DEVELOPER WOŁOMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie