KRS 0000032524
REGON01229839000000
Nazwa"RICHARDS BUTLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"RICHARDS BUTLER" -
Data rejestracji 30 sie 2001 (23 lata temu) 30 sie 2001
Data usunięcia 25 sie 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRYJEŃSKICH, 8, WARSZAWA, 02-791, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 145000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZANOLA BEIRNE
Wspólnik
2001-08-30
2005-08-25
2.897 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 144.850 ZŁOTYCH.
MAREK PŁASKA
Wspólnik
2001-08-30
2005-08-25
1 UDZIAŁ O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50 ZŁOTYCH
ANDRZEJ JANUSZ WYGLĄDAŁA
Wspólnik
2001-08-30
2005-08-25
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 ZŁOTYCH.
MAŁGORZATA ANNA TUREK
Wspólnik
2001-08-30
2005-08-25
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 ZŁOTYCH.
MACIEJ BENEDYKT CZASAK
Likwidator
2003-10-29
2005-08-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
RAFAŁ EILE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-30
2003-10-08
FRANCIS JAMES DONAGH
PREZES ZARZĄDU
2001-08-30
2003-10-08
RICHARD STANLEY NOWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-30
2003-10-08
MACIEJ BENEDYKT CZASAK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-08
2003-10-29
2001-08-30
2003-10-29
"RICHARDS BUTLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-30
2002-12-10
NOWY ŚWIAT, 53, WARSZAWA, 00-042, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie