KRS 0000313687
NIP7010155009
REGON14153732800000
NazwaEMIASTA.PL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEMIASTA.PL
Data rejestracji 26 wrz 2008 (16 lat temu) 26 wrz 2008
Data usunięcia 11 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 125000,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Dane podatkowe
NIP 7010155009
data rejestracji 24 lis 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHLESŁAW MAREK KULA
Beneficjent
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
reprezentant
MARCIN MIROSZ
Likwidator
2023-01-12
2024-07-11
2023-02-23
KRZYSZTOF KAROL BOOSS
Członek Organu Nadzoru
2008-09-26
2018-10-05
MAREK WAWRZYNIEC CHACKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-26
2024-07-11
SYLWESTER KIEDROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-26
2018-10-05
ANDRZEJ PIOTR SANDOMIERZ
Członek Organu Nadzoru
2018-10-05
2024-07-11
MARCIN MIROSZ
Członek Organu Nadzoru
2018-10-05
2024-07-11
2023-02-23
LESŁAW MAREK KULA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
LESŁAW MAREK KULA
PREZES ZARZĄDU
2008-09-26
2018-10-05
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-05
2022-05-19
2008-09-26
2008-10-08
EMISATA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
2008-10-08
2023-01-12
EMIASTA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
2008-09-26
2016-06-23
PLAC KONSTYTUCJI, 2, WARSZAWA, 00-552, WARSZAWA, POLSKA
Stworzenie nowatorskiej e-usługi prowadzonej na portalu EMIASTA.PL
999 900,00 zł
637 436,25 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie