KRS 0000169487
NIP7251888446
REGON47320022100000
Nazwa"CORNICHE GROUP INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCORNICHE GROUP INVESTMENT
Data rejestracji 08 sie 2003 (21 lat temu) 08 sie 2003
Data usunięcia 22 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA T. KOŚCIUSZKI, 80/82, ŁÓDŹ, 90-437, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6521Z LEASING FINANSOWY #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPIOTR WIADEREK
Wspólnik
2003-08-08
2007-02-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
Wspólnik
2004-10-07
2005-03-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
01289308100000
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Wspólnik
2005-03-14
2005-11-14
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 ZŁOTYCH
LESŁAW MAREK KULA
Wspólnik
2005-03-14
2006-03-01
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.500 ZŁ
Wspólnik
2006-03-01
2010-12-22
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 ZŁ
10003945300000
Wspólnik
2006-03-01
2010-12-22
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500,00 ZŁOTYCH
47315205400000
ALICJA TERESA WIADEREK
Likwidator
2010-04-20
2010-12-22
LESŁAW MAREK KULA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-07
2006-03-01
ALICJA WIADEREK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-07
2006-03-01
RAFAŁ ZBIGNIEW JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-07
2006-03-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR WIADEREK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-08
2006-03-01
ANNA MAŁGORZATA SOBIECKA
PREZES ZARZĄDU
2006-03-01
2010-04-20
2003-08-08
2004-05-26
"PROTEKTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-26
2010-04-20
"CORNICHE GROUP INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-08
2004-10-07
ALEJA KOŚCIUSZKI, 80/82, ŁÓDŹ, 90-437, ŁÓDŹ, POLSKA
2004-10-07
2007-01-23
PIOTRKOWSKA, 148/150, ŁÓDŹ, 90-063, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie